En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992, por la que se regula la concesión de becas y ayudas de formación, investigación, intercambio, promoción y de viajes y estancia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y en desarrollo de la Resolución de 28 de enero de 1997, por la que se aprueba la convocatoria de becas para el curso 1997/98; la Resolución de 28 de enero de 1997, por la que se aprueba el Programa de Becas "Ibercomet", y la Resolución de 14 de marzo de 1997, por la que se aprueba la convocatoria de becas de la Red Iberoamericana de Formación Audiovisual, esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real Decreto 1141/1996, de 24 de mayo ("Boletín Oficial del Estado" de 4 de junio), ha resuelto:
Primero.-Conceder una beca de estudio en España, durante el curso académico 1997/98, a los 175 becarios iberoamericanos de la convocatoria general de becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional referidas en el anexo I, por el período que se detalla en cada caso:
Primer beneficiario: Álvares Garnier, Adrián Gustavo (Argentina).
Último beneficiario: Yáñez Cuéllar, Luis Fabián (Venezuela).
La dotación de estas becas es de 110.000 pesetas al mes, salvo las de un mes de duración, en cuyo caso percibirán 140.000 pesetas. Todos los becarios estarán amparados por un seguro médico no farmacéutico.
Segundo.-Conceder una beca para realizar estudios en España, durante el curso académico 1997/98, a los 21 becarios iberoamericanos del Programa de Formación Audiovisual que se relacionan en el anexo II, por el período que se detalla en cada caso:
Primer beneficiario: Aguilarz Boschetti, Fabrizio (Argentina).
Último beneficiario: Michelin Salomón, Gerardo (Uruguay).
La dotación de estas becas es de 110.000 pesetas al mes. Todos los becarios estarán amparados por un seguro médico no farmacéutico.
Tercero.-Ampliar la beca, para el curso académico 1997/98, a los 37 becarios referidos en el anexo III, por el período que se detalla en cada caso:
Primer beneficiario: Ferrea, Paola (Argentina).
Último beneficiario: Santos Goncalves, Dora María (Venezuela).
Estas becas tendrán una dotación mensual de 110.000 pesetas y los becarios estarán cubiertos con un seguro médico no farmacéutico.
Quinto.-Ordenar la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de las becas reconocidas en esta Resolución, en los términos previstos por la citada Orden de 26 de marzo de 1992 y Resolución de 28 de enero de 1997.
Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Presidente, P. D. (Resolución de 21 de noviembre de 1997, "Boletín Oficial del Estado" de 10 de diciembre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernández.
Ilmos. Sres. Director general del ICI y Vicesecretario de la AECI.
ANEXO I
Listado de becarios
Argentina
1. / Álvarez Garnier, Adrián Gustavo / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
2. / Belisle, José Manuel / 1- 1-1998/30-6 -1998. / Madrid / Concedida.
3. / Bilotti, Luis Gustavo / 1- 1-1998/30- 6-1998. / Murcia / Concedida.
4. / Castellano, Gustavo / 1- 3-1998/30- 6-1998. / Barcelona / Concedida.
5. / Conde, Griselda / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
6. / Continanza, Marcela Liliana / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
7. / Cremona, María Victoria / 1- 1-1998/31- 7-1998. / Granada / Concedida.
8. / Del Valle, Laura / 1- 4-1998/31- 5-1998. / Sevilla / Concedida.
9. / Dornes, Pablo Fernando / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
10. / Ferrarello, Claudio Néstor / 1- 1-1998/30- 5-1998. / Oviedo / Concedida.
11. / Figueredo Lomoro, Claudia Beatriz Ana / 151-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
12. / Gelpi, Marcela / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
13. / Martínez, Roberto / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
14. / Martínez, Cecilia / 1- 4-1998/31- 7-1998. / Barcelona / Concedida.
15. / Meyer, Ana María / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
16. / Morandi, Javier / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Concedida.
17. / Moya Nicolás, Daniela Adriana / 11-1998/31-12-1998. / Valencia / Concedida.
18. / Padilla, Lucio Tiburcio / 1- 1-1998/31-12-1998. / Madrid / Concedida.
19. / Pose, Bernardo / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
20. / Rubiolo Lanteri, Erica Beatriz / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
21. / Saliva, Alicia / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
22. / Sola, Claudia del Valle / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
23. / Vázquez, Gustavo / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
24. / Vijarra, René Aldo / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Bolivia
25. / Condori Choque, Irma / 1- 4-1998/31-12-1998. / Madrid / Concedida.
26. / Lozada Zilvetly, Gregorio / 1- 1-1998/31- 7-1998. / Granada / Concedida.
27. / Márquez Cavero, Norma Rosario / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
28. / Menacho Delgadillo, Ramiro Antonio / 11-1998/31-10-1998. / Madrid / Concedida.
Brasil
29. / Da Costa Pereira, Alexandre / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
30. / De Carvalho Pinto, Carla / 1- 2-1998/31- 3-1998. / Madrid / Concedida.
31. / De Jesús Vieira, Lourdes / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
32. / Fernández, Ana Cristina / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
33. / Gomes Lamego, Margarita / 1- 1-1998/28- 2-1998. / Madrid / Concedida.
34. / Helene Barone, Mariana / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
35. / Mochiuti, Romilda / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
36. / Oliveira Barreira, Vilma Lucía / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
37. / Oliveira Freire, Eduardo / 1- 4-1998/31- 8-1998. / Madrid / Concedida.
38. / Santos, Margareth / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
39. / Spiller, Eduardo / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
40. / Vieira, María Eta / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
41. / Zaidén, Sebastiao / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Chile
42. / Antúnez Barria, Alejandro José / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
43. / Caballero Gatica, Alejandra / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
44. / Campos Campos, Ángela / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
45. / Díaz Zamora, Luis Emilio / 1- 1-1998/31- 3-1998. / Madrid / Concedida.
46. / Duarte Quapper, Beatriz / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
47. / Gómez Moreno, Álvaro / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
48. / González Carvajal, Irma / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
49. / Gratacos Naranjo, Eduardo / 1- 5-1998/31- 7-1998. / Barcelona / Concedida.
50. / Olivares Olivares, Hilda / 1- 2-1998/28- 2-1998. / Granada / Concedida.
51. / Silva Lobos, Alfredo Jorge / 1- 1-1998/31-12-1998. / Madrid / Concedida.
52. / Toledo Agüero, Pedro Héctor / 1-11-1997/30- 6-1998. / Las Palmas / Concedida.
53. / Valdenegro Espinoza, Monika Alejandra / 11-1998/31- 7-1998. / Granada / Concedida.
54. / Zamora Cabrera, Elvira / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Colombia
55. / Arias Enciso, José Omar / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
56. / Brito Cuadrado, Christian / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
57. / Díaz González, Héctor / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
58. / Duarte Huertas, Gloria Esperanza / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
59. / Erazo Chica, Adriana María / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
60. / Gañán Rojo, Piedad Felisinda / 1- 1-1998/155-1998. / Vizcaya / Concedida.
61. / Gómez Gómez, Guillermo. / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
62. / Gómez Restrepo, Martha Ligia / 1- 1-1998/317-1998. / Sevilla / Concedida.
63. / Hernández Ochoa, Guillermo / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
64. / Jiménez Quenguán, Myriam / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
65. / Londoño Gil, Diana María / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
66. / Orozco Sánchez, Claudia / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
67. / Peláez Barrera, Luis / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
68. / Pérez Martínez, Tito / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Costa Rica
69. / Alpizar Cruz, Kendall / 15-10-1997/31- 7-1998. / Barcelona / Concedida.
70. / Barahona Novoa, José Alberto / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
71. / Espinoza Arias, José / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
72. / Granados Carvajal, María Malene / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
73. / López Chaves, Jorge / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
74. / Marín Cantarero, Miguel Ángel / 1- 1-1998/317-1998. / Sevilla / Concedida.
75. / Rodríguez Mora, Marcos / 15- 2-1998/30- 6-1998. / / Concedida.
Cuba
76. / Cabrera Castro, Pedro / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
77. / Carballea Martínez, Felipe / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
78. / Curbelo Hernández, Caridad / 1- 1-1998/30- 4-1998. / Ciudad Real / Concedida.
79. / Ferras Álvarez, Hermen / 1- 2-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
80. / García Orozco, Javier / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
81. / Gordillo Rodríguez, Yamila / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
82. / Guerrero Urquiola, Anaely / 1- 1-1998/31- 7-1998. / Granada / Concedida.
83. / Pereira Nodarse, Elisandro / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
84. / Pérez Quintana, Manuel L. / 1- 1-1998/31- 5-1998. / Santiago de Composte la / Concedida.
85. / Prado Govea, Raúl / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
86. / Rodríguez González, Ihosvany / 1- 2-1998/305-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
87. / Ruiz Quintana, Olga / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
88. / Teo Cosgaya, José Manuel / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
89. / Viera Pérez, Juan Carlos / 1- 1-1998/30- 6-1998. / Oviedo / Concedida.
Ecuador
90. / Arcos Valencia, Pablo Antonio / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
91. / Cárdenas Álvarez, Fernando Rene / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
92. / Carpio Sacoto, Juan Eduardo / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
El Salvador
93. / Cañas Guevara, Cricia / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
94. / De Campos Maravilla, Ana Vilma / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
95. / Hernández Velásquez, Jorge / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
96. / Merino Leonor, Luis / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
97. / Pabón Flores, Ángela / 1- 1-1998/31- 7-1998. / Sevilla / Concedida.
98. / Quiñónez Basagoitia, Julio César / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
Guatemala
99. / Carvajal Cruz, Francisco / 1- 2-1998/15- 3-1998. / Barcelona / Concedida.
100. / Recancoj Mendoza, Juan / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
101. / Toledo Meneses, Eduardo Aníbal / 1- 1-1998/317-1998. / Sevilla / Concedida.
Haití
102. / Toussaint, William / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
Honduras
103. / Montes Alemán, Jaime / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
104. / Pinto Rubio, Ivonne / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
105. / Velásquez Corrales, Dora / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
México
106. / Álvarez Rivera, Alejandra / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
107. / Carpio Pérez, Juan José / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Concedida.
108. / Contreras Vázquez, María de Jesús / 15- 4-1998/156-1998. / Madrid / Concedida.
109. / Díaz Cortés, Raúl / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Concedida.
110. / Domínguez Cáceres, Roberto / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
111. / Dorado Arroyo, María del Carmen / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
112. / Enkerlin Pauwells, Luise M. / 1- 1-1998/30- 5-1998. / Sevilla / Concedida.
113. / Espejel Muñoz, María Carolina / 1- 2-1998/305-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
114. / Galicia Romero, Georgina / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
115. / García Peralta, Manuel / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
116. / García Solís, Sergio / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
117. / Guichard Romero, Delva del Rocío / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
118. / Hernández Pérez, Humberta / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
119. / Herrera Camarillo, Gerardo / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Madrid / Concedida.
120. / Ku Ojeda, Celerino / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
121. / Martínez Cobo, Claudia / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
122. / Martínez Sánchez, Teresa Micaela / 15- 4-1998/156-1998. / Madrid / Concedida.
123. / May Vera, Addy / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
124. / Meza Rendón, José Antonio / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
125. / Nieves Frausto, Víctor / 1- 1-1998/31- 3-1998. / Zaragoza / Concedida.
126. / Ortega Ibarra, Bernardino / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
127. / Paredes Guerrero, Javier / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
128. / Plaza Martínez, Maricela / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
129. / Ramiro Esteban, Pilar / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
130. / Sánchez Arizmendi, Zabdizareth / 15- 4-1998/156-1998. / Madrid / Concedida.
131. / Sánchez Torres, Ana María / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
132. / Torres Arenas, Constancio / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
133. / Vázquez Sánchez, José Carlos / 15- 4-1998/156-1998. / Madrid / Concedida.
134. / Zitzumbo Guzmán, Roberto / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Nicaragua
135. / Aragón Estrada, Reyna / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
136. / Martínez Abarca, Boris / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
137. / Suárez Zelaya, Alejandro Antonio / 1- 1-1998/317-1998. / Sevilla / Concedida.
Panamá
138. / Donado Duarte, Gabriel / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
Paraguay
139. / López de Marecos, Carmen Florinda / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
Perú
140. / Álvarez Becerra, Rina María / 1- 2-1998/28- 2-1998. / Granada / Concedida.
141. / Barazorda Chipa, Yony / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
142. / Bendezu Vila, Enrique / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
143. / Carlos Canales, José Fernando / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
144. / Chico Ruiz, Julio Roger / 1- 1-1998/31- 7-1998. / Granada / Concedida.
145. / Guzmán Galindo, Julio César / 1- 2-1998/30- 4-1998. / Madrid / Concedida.
146. / López Juárez, Bertha / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
147. / Michue Salguedo, Efren S. / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Alcalá de Henares / Concedida.
148. / Mosquera Naventa, María Elizabeth / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
149. / Ortiz Salas, Carmen Elena / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
150. / Paredes Mencía, Ricardo / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
151. / Polo Chávez, Paulo / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
152. / Varela Tafur, Ana Denise / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
153. / Zegarra Pellanne, Jorge / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
República Dominicana
154. / Cruz Castillo, Manuel / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
155. / Mercedes Mercedes, Tamara / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Madrid / Concedida.
156. / Peralta Avelino, Sandra / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Madrid / Concedida.
157. / Pérez Tapia, Ana / 1- 2-1998/30- 5-1998. / Madrid / Concedida.
158. / Sánchez Dorrejo, Osvaldo / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
159. / Tavárez Ventura, José A. / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
160. / Taveras Capellán, Natividad / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Uruguay
161. / Bartesaghi Bender, Álvaro / 1- 2-1998/15- 5-1998. / Madrid / Concedida.
162. / Bentancor Cassou, María Lissette / 1- 2-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
163. / Delgado Carvajal, Laura / 1- 1-1998/31-12-1998. / Barcelona / Concedida.
164. / Fojo Stelmanchuk, Adriana / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
165. / Malet Vázquez, Mariana / 1- 1-1998/31- 1-1998. / Valladolid / Concedida.
166. / Manzione Patrón, María Cecilia / 15- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
167. / Nusspaumer Ponte, Dora / 15- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
168. / Olivet Martínez, Juan José / 1- 3-1998/30- 5-1998. / Madrid / Concedida.
169. / Pereiro Davoine, Andrea / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
170. / Pisani Veiga, Bruno / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
171. / Rodríguez Blanquet, Juan / 15- 4-1998/15- 6-1998. / Zaragoza / Concedida.
172. / Savio Rocca, Myriam / 1- 4-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Venezuela
173. / Torín, Fidel / 1- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
174. / Useche Monsalve, Iván / 15- 2-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
175. / Yáñez Cuéllar, Luis Fabián / 1- 1-1998/31- 3-1998. / Zaragoza / Concedida.
ANEXO II
Listado de becarios
Argentina
1. / Aguilaz Boschetti, Fabrizio / Concedida.
2. / Kobelinsky Duval, Marcelo Javier / 1- 1-1998/30-6 -1998. / Madrid / Concedida.
3. / Muñoz, María Andrea / 1- 7-1998/31-12-1998. / Madrid / Concedida.
4. / Porracín, María Fabiana / Concedida.
5. / Silva, Marcela / Concedida.
Bolivia
6. / Laruta Huanca, Jorge / Concedida.
7. / Patiño Sanjinés, Rodrigo / 15- 3-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Brasil
8. / Rodríguez, Luiz Alberto / Concedida.
Chile
9. / Bravo Rojas, Pablo / 1- 7-1998/30- 9-1998. / Madrid / Concedida.
10. / Menech Castellón, Andrea / 15- 3-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Colombia
11. / Jiménez Guerrero, Fernando / 1- 2-1998/30- 4-1998. / Madrid / Concedida.
12. / Martínez Cruz, Elena / 1- 1-1998/30- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Costa Rica
13. / Jacobo Montero, María Amalia / 15- 3-1998/15- 6-1998. / Madrid / Concedida.
Cuba
14. / Vilalta Álvarez, Hiram / 1- 7-1998/31-12-1998. / / Concedida.
Ecuador
15. / Quilambaqui Morocho, Pablo Xavier / 1- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
16. / Valdez Buitrón, Carlos / Concedida.
México
17. / Gasca Oderiz, Margarita / 1- 7-1998/31-12-1998. / Madrid / Concedida.
18. / Palacio Illingworth, Blanca Johanna / 1- 1-1998/306-1998. / Madrid / Concedida.
Perú
19. / Naters Romero, Julia / Concedida.
República Dominicana
20. / Castillo Rosado, Sarah Patricia / 1- 2-1998/304-1998. / Madrid / Concedida.
Uruguay
21. / Michelin Salomón, Gerardo / 1- 7-1998/31-12-1998. / Madrid / Concedida.
ANEXO III
Listado de becarios
Argentina
1. / Ferrea, Paola / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Bolivia
2. / Aliaga Limachi, Marcelino / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Brasil
3. / Grisolia Antonelli, Roberto / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Chile
4. / Barcia Lehmann, Rodrigo / 1- 7-1998/30- 9-1998. / Madrid / Ampliación.
Colombia
5. / Castro Gómez, Gloria Patricia / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
6. / Prieto Barrera, María Nydia / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
7. / Rubio Ortiz, Olga Patricia / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Costa Rica
8. / Escobar Briceño, Francisco / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
9. / Gutiérrez Porras, Blanca Rosa / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Cuba
10. / Beruff Abreu, Alejandro / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Ecuador
11. / Arévalo Chávez, Sonia Marlene / 1- 7-1998/309-1998. / Lleida / Ampliación.
12. / Balarezo Aguilar, Mery Judith / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
13. / Ruales Moncayo, Carlos Patricio / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
El Salvador
14. / Soto Carvajal, Herbert / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Guatemala
15. / Mérida Valenzuela, Rolando Octavio / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Honduras
16. / Hernández Martínez, Evelyn Dinora / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
México
17. / Aguiar Meugniot, María Blanca / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
18. / Guerrero Ramírez, Claudia / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
19. / Jiménez Rueda, Belén / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
20. / Ortiz Lanz, Adriana del Pilar / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Nicaragua
21. / Ugarte Reyes, Wilda del Rosario / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Paraguay
22. / Ibarrola Cano, Tito Damián / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Perú
23. / Aragón Estrada, Ángel Arturo / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
República Dominicana
24. / Báez Alcántara, Jorge Luis / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
25. / Espinosa Abreu, Francisco A. / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
26. / Suero Terrero, Carlos / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Uruguay
27. / Bonilla Biglianti, Rita Elisa / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
28. / Bove Vanzulli, Patricia / 1- 7-1998/31-12-1998. / Barcelona / Ampliación.
29. / López Harksen, María del Carmen / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
30. / Porrini Beracochea, Alba Rosa / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Venezuela
31. / Brito Candelaria, Sandra / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
32. / Espinoza Bustamante, Luis Fernando / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
33. / García Gámez, Sofía de las Nieves / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
34. / Guerra Maita, Maribel Josefina / 1- 7-1998/317-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
35. / Rojas Hurtado, Leonel Rafael / 1- 7-1998/30-11-1998. / Madrid / Ampliación.
36. / Romero Quiroz, Pedro / 1-12-1997/31-12-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
37. / Santos Goncalves, Dora María / 1- 7-1998/31- 7-1998. / Alcalá de Henares / Ampliación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid