Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, modificada por el artículo quinto, apartado diecisiete, de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, se dispone la publicación de la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.
Madrid, 8 de septiembre de 2020.–El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gonzalo García de Castro.
Dependencia Regional de Andalucía, Ceuta y Melilla
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B11924990 | THE HOUSE OF SURF SL. | 18/11/2019 | 10/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/03/2015 | Mercantil de Cádiz. |
B84078492 | LOLALOLITA SL. | 18/11/2019 | 10/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 25/07/2005 | Mercantil de Cádiz. |
B93364420 | M ROOMS NERJA SL. | 18/11/2019 | 17/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/11/2014 | Mercantil de Málaga. |
B41614090 | GESTION Y FINANZAS CONSULTORES SL. | 27/07/2020 | 17/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/10/2003 | Mercantil de Cádiz. |
B63899306 | NATIMENFELS SL. | 21/07/2014 | 24/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 25/07/2005 | Mercantil de Granada. |
B18967992 | GESTION MIEMBROS CAMARA GRANADA SL. | 29/05/2019 | 24/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/06/2011 | Mercantil de Granada. |
B92411610 | DECORACIONES CONSTRUC. REINOSO GAITAN SL. | 29/07/2020 | 24/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/03/2003 | Mercantil de Málaga. |
F29669611 | DISEÑO DECORACION Y MADERA SDAD COOP AND. | 27/07/2020 | 24/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 21/04/1994 | Mercantil de Málaga. |
F29485521 | SAT 701 CAPELLANIA PATARRA. | 24/07/2020 | 24/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 27/03/1983 | Mercantil de Málaga. |
B92543222 | ONLEDA SL. | 29/05/2019 | 31/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/06/2004 | Mercantil de Málaga. |
B93160018 | COAT BEAUTY SL. | 18/11/2019 | 31/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/12/2011 | Mercantil de Málaga. |
B92886480 | MALAGUEÑA DE INVERSIONES RECREATIVAS SL. | 06/06/2018 | 31/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 15/11/2007 | Mercantil de Málaga. |
B92035807 | ENCUADERNACIONES ANTUAN E HIJOS SL. | 29/05/2019 | 31/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 25/11/1998 | Mercantil de Málaga. |
B92671221 | ACTIVOS DE NUEVA PAZ SL. | 21/06/2019 | 31/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 21/07/2005 | Mercantil de Málaga. |
B92873132 | BLASCO 96 SL. | 18/11/2019 | 03/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 12/09/2007 | Mercantil de Málaga. |
B93087187 | TEKEDDO DISTRIBUCIONES SLU. | 29/05/2019 | 31/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/10/2010 | Mercantil de Málaga. |
Dependencia Regional de Aragón
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
F44002335 | SDAD COOP DEL CAMPO SAN ROQUE DE CALAMOCHA. | 29/07/2020 | 12/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Teruel. | 15/03/1950 | Mercantil de Teruel. |
B99231565 | VALSOR INVERSIONES SL. | 17/05/2019 | 01/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/12/2008 | Mercantil de Zaragoza. |
B43344092 | PRIOTEL SL. | 22/11/2019 | 04/09/2020 | Administración de Monzón. | 21/01/2003 | Mercantil de Huesca. |
Dependencia Regional de Asturias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B74270067 | OVIEDO SEGURO SL. | 20/02/2019 | 17/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/11/2009 | Mercantil de Asturias. |
B74202417 | VELA HEKA 2007 SLU. | 17/05/2019 | 03/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/11/2007 | Mercantil de Asturias. |
Dependencia Regional de Canarias
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B38986154 | VALOS ICYMA SLU. | 22/05/2019 | 25/06/2020 | Administración de La Laguna. | 25/06/2009 | Mercantil de Tenerife. |
B35607704 | VALORES Y VIVIENDAS SL. | 21/06/2019 | 09/07/2020 | Administración de Las Palmas. | 24/04/2000 | Mercantil de Las Palmas. |
B35824986 | ARTERO QUINTERO, MARIA INMACULADA 000659596V SLNE. | 22/11/2019 | 09/07/2020 | Administración de Las Palmas. | 18/11/2004 | Mercantil de Las Palmas. |
B38990362 | ACTIVIDADES Y TRANSPORTES ATLANTE SL. | 11/11/2015 | 09/06/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 17/08/2009 | Mercantil de Tenerife. |
B38015780 | TRANSPORTES CABEZA SL. | 27/11/2019 | 09/06/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 18/04/1995 | Mercantil de Tenerife. |
A38035887 | CONSTRUCCIONES ISLA VERDE SA. | 19/07/2019 | 19/06/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 29/11/1985 | Mercantil de Tenerife. |
B76522192 | DRACO PLAGAS SL. | 21/06/2019 | 19/06/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 20/10/2010 | Mercantil de Tenerife. |
B38493078 | RESTAURANTE SUNKING SL. | 22/05/2019 | 06/07/2020 | Administración de Arona. | 09/05/1998 | Mercantil de Tenerife. |
B38472213 | PALMERAS DE TENERIFE SL. | 22/05/2019 | 14/04/2020 | Administración de La Laguna. | 27/10/1997 | Mercantil de Tenerife. |
B38611232 | SOLFAMOR SLU. | 29/05/2019 | 16/07/2020 | Administración de La Laguna. | 04/12/2000 | Mercantil de Tenerife. |
B38711966 | JOYSO REPRESENTACONES 2003 SLU. | 22/05/2019 | 16/07/2020 | Administración de La Laguna. | 31/01/2003 | Mercantil de Tenerife. |
B38707725 | SO.CAR.PRO.2002 SL. | 22/05/2019 | 24/06/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tenerife. | 20/01/2003 | Mercantil de Tenerife. |
B35896455 | ALMEIDA MARRERO ARQUITECTURA INGENIERIA Y URBANISMO SL. | 22/11/2019 | 31/07/2020 | Administración de Las Palmas. | 27/04/2006 | Mercantil de Las Palmas. |
B35638667 | ELEYMAR 2000 SL. | 29/05/2019 | 31/07/2020 | Administración de Las Palmas. | 18/12/2000 | Mercantil de Las Palmas. |
B35876945 | RUFO SPORT SL. | 28/10/2019 | 03/03/2020 | Administración de San Bartolomé de Tirajana. | 30/11/2005 | Mercantil de Las Palmas. |
B35491786 | CONY ENTERPRISES MASPALOMAS SL. | 29/05/2019 | 03/08/2020 | Administración de San Bartolomé de Tirajana. | 12/051998 | Mercantil de Las Palmas. |
B38545380 | JAYBEN CANARIAS SL UNIPERSONAL. | 29/05/2019 | 03/08/2020 | Administración de Arona. | 19/07/1999 | Mercantil de Tenerife. |
B76235100 | TAPIA & DELGUI CLINIQUE SL. | 22/11/2019 | 24/07/2020 | Administración de Las Palmas. | 24/09/2015 | Mercantil de Las Palmas. |
B35778943 | DISTRIBUIDORA CANARIA SERIKA, SL. | 29/05/2019 | 24/07/2020 | Administración de Las Palmas. | 04/12/2003 | Mercantil de Las Palmas. |
B35452226 | PROMOCIONES INSULARES B.Y.J. SL. | 18/11/2019 | 06/08/2020 | Administración de Las Palmas. | 15/11/1996 | Mercantil de Las Palmas. |
B38866059 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES A MEDIDA SL. | 17/07/2020 | 11/08/2020 | Administración de La Palma. | 17/07/2006 | Mercantil de Santa Cruz de La Palma. |
B35502442 | TRANSTECAR CANARIAS SL. | 26/06/2019 | 14/08/2020 | Administración de Santa María de Guía. | 12/02/1998 | Mercantil de Las Palmas. |
B35323492 | SONIGRAN SL. | 22/05/2019 | 20/08/2020 | Administración de Las Palmas. | 30/04/1993 | Mercantil de Las Palmas. |
B38639126 | FANEGO BERECIARTUA SL. | 05/08/2020 | 17/08/2020 | Dependencia Gestión Tributaria de Tenerife. | 23/11/2001 | Mercantil de Tenerife. |
B35706860 | LUXUS FRANCHELI SL. | 06/03/2019 | 24/08/2020 | Administración de Fuerteventura. | 23/05/2002 | Mercantil de Fuerteventura. |
B35732957 | MAXOMOTOR RAPIDO SL. | 14/06/2019 | 26/08/2020 | Administración de Fuerteventura. | 16/12/2002 | Mercantil de Fuerteventura. |
B35651256 | BIO MERCADO SL. | 21/06/2019 | 04/09/2020 | Administración de Las Palmas. | 09/04/2001 | Mercantil de Las Palmas. |
Dependencia Regional de Cantabria
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B39742457 | URBE SOCAMINO SL. | 14/06/2019 | 11/08/2020 | Administración de Laredo. | 23/02/2011 | Mercantil de Cantabria. |
Dependencia Regional de Castilla-La Mancha
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro Público de Inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B45662319 | SÁNCHEZ CORRAL PAREDES SL. | 14/06/2019 | 05/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 06/09/2007 | Mercantil de Toledo. |
B16327983 | LA ZARPA DE PLATA SL. | 27/11/2019 | 11/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/11/2016 | Mercantil de Cuenca. |
B45565223 | CARPINTERÍA MARISA SL. | 29/05/2019 | 11/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/07/2004 | Mercantil de Toledo. |
B45705621 | DISTRAINVER 2008 SL. | 31/07/2020 | 18/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 05/02/2009 | Mercantil de Toledo. |
F02005890 | COOP.DE VIVIENDA STA RITA DE CASIA. | 29/07/2020 | 19/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/04/1973 | Cooperativas de Castilla-La Mancha. |
Dependencia Regional de Castilla y León
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B47693791 | AMARANTO SHOES SL. | 27/07/2020 | 10/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 04/06/2012 | Mercantil de Valladolid. |
V47489117 | JUNTA DE COMPENSACION EJEC DOS CANTERAC. | 17/07/2020 | 07/07/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 08/10/2003 | Ayuntamiento de Valladolid. |
B09343443 | CARNICAS DON PEDRO SL. | 28/10/2019 | 17/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Burgos. | 04/08/1998 | Mercantil de Burgos. |
B05223839 | DISTRIBUCIONES SIERRA DE GREDOS VAQUERO Y JIGON SL. | 05/08/2020 | 17/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Ávila. | 08/03/2010 | Mercantil de Ávila. |
B24637597 | GRUPO EMPRESARIAL SANDOVAL Y FERNANDEZ SL. | 29/05/2019 | 25/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de León. | 05/06/2012 | Mercantil de León. |
B34179432 | LA PANERA DE LOS SUEÑOS DE M.G. SL. | 19/06/2019 | 01/09/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Palencia. | 15/03/2019 | Mercantil de Palencia. |
B37292737 | HERMANOS GONZALEZ RAMOS DE VILLORIA SL. | 19/06/2019 | 03/09/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 20/04/1995 | Mercantil de Salamanca. |
B37354313 | TEDANTJOL SL. | 29/07/2020 | 07/09/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 06/09/1999 | Mercantil de Salamanca. |
G37321692 | AGRUPACION DE CAZADORES DE SANTIAGO DE LA PUEBLA. | 29/07/2020 | 03/09/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Salamanca. | 17/05/1993 | No consta. |
Dependencia Regional de Cataluña
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B63618441 | SYNERGIA EUROPA SL. | 22/05/2019 | 31/07/2020 | Administración de Sant Cugat del Vallès. | 18/10/2004 | Mercantil de Barcelona. |
B65384893 | MAS LLOP EMPORDA SLU. | 17/05/2019 | 31/07/2020 | Administración de Letamendi. | 16/08/2010 | Mercantil de Barcelona. |
B62689955 | J. CERCOS INGENIEROS SL. | 17/07/2020 | 04/08/2020 | Administración de Letamendi. | 12/11/2001 | Mercantil de Barcelona. |
B65497620 | EFED SPORT SL. | 17/07/2020 | 31/07/2020 | Administración de Letamendi. | 11/04/2011 | Mercantil de Barcelona. |
B17819053 | LACUSTARIA SL. | 21/06/2019 | 05/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Girona. | 14/10/2004 | Mercantil de Girona. |
B43626928 | ELECTRODOMESTICOS PREMIUM SL. | 21/06/2019 | 13/08/2020 | Administración de Tortosa. | 14/02/2001 | Mercantil de Tarragona. |
F61233193 | GARBUIX SCCL. | 17/07/2020 | 11/08/2020 | Administración de Horta. | 14/11/1996 | Mercantil de Barcelona. |
B64364011 | CONSTRUCCIONES C. MORENTE SL. | 22/05/2019 | 14/08/2020 | Administración de Letamendi. | 01/12/2006 | Mercantil de Barcelona. |
B61438149 | CONSULTA & ETICA SL. | 19/06/2019 | 17/08/2020 | Administración de Via Augusta. | 21/08/1997 | Mercantil de Barcelona. |
B60856408 | ORDIEL BARCELONA SL. | 31/07/2020 | 17/08/2020 | Administración de Via Augusta. | 24/03/1997 | Mercantil de Barcelona. |
A58672981 | HERASIA SA. | 31/07/2020 | 18/08/2020 | Administración de Via Augusta. | 19/04/1991 | Mercantil de Barcelona. |
B61056073 | K.T.T. 3 SL. | 22/07/2020 | 18/08/2020 | Administración de Letamendi. | 21/04/2004 | Mercantil de Barcelona. |
B66409103 | MANDARI BITS&PIXELS SL. | 24/07/2020 | 20/08/2020 | Administración de Letamendi. | 24/11/2014 | Mercantil de Barcelona. |
B63778138 | REYLANS NIT SRL. | 31/07/2020 | 19/08/2020 | Administración de Poble Nou. | 31/03/2005 | Mercantil de Barcelona. |
B60858388 | ARGENTA ARTESANOS SL. | 17/07/2020 | 20/08/2020 | Administración de Colom. | 04/08/1995 | Mercantil de Barcelona. |
B62011515 | ETIQUETAS Y COMPLEJOS 1971 SL. | 29/05/2019 | 19/08/2020 | Administración de Granollers. | 18/08/1999 | Mercantil de Barcelona. |
B59418673 | SOCIEDAD INDUSTRIAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS MECANICOS SL. | 17/07/2020 | 28/08/2020 | Administración de Terrassa. | 03/11/1990 | Mercantil de Barcelona. |
A58777434 | IMPRERAPID IMPRENTA RAPIDA SA. | 27/07/2020 | 28/08/2020 | Administración de Letamendi. | 01/10/1988 | Mercantil de Barcelona. |
B64296668 | RENTAGAR VITALICIO SL. | 29/05/2019 | 26/08/2020 | Administración de Via Augusta. | 08/09/2006 | Mercantil de Barcelona. |
B64411846 | REFORDEK 2006 SL. | 05/06/2015 | 26/08/2020 | Administración de Via Augusta. | 30/03/2007 | Mercantil de Barcelona. |
B43878941 | BUNTE 2006 SL. | 26/06/2019 | 31/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 19/12/2006 | Mercantil de Tarragona. |
A43020247 | INMOBILIARIA VENDRELL SA. | 19/07/2019 | 31/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 03/08/1987 | Mercantil de Tarragona. |
B55133276 | GABINET MASSANA SL. | 13/11/2019 | 20/08/2020 | Administración de La Bisbal. | 05/04/2012 | Mercantil de Girona. |
B65320608 | OBRAS INDISA SL. | 24/07/2020 | 03/09/2020 | Administración de Terrassa. | 07/05/2010 | Mercantil de Barcelona. |
B55183875 | CLASSICAS RENT SERVICES XXI SL. | 17/07/2020 | 27/08/2020 | Administración de La Bisbal. | 19/11/2013 | Mercantil de Girona. |
B43818756 | LLARS MAR BLAU SL. | 17/07/2020 | 03/09/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Tarragona. | 06/09/2005 | Mercantil de Tarragona. |
U64952922 | PONS-JULIAN SLP I INDRET SERVEIS JURIDICS SLP2. | 27/07/2020 | 04/09/2020 | Administración de Vilafranca del Penedés. | 15/09/2008 | Mercantil de Barcelona. |
B08506610 | TINTORERIA RICART SL. | 17/07/2020 | 02/09/2020 | Administración de Sabadell. | 16/01/1901 | Mercantil de Barcelona. |
B65341380 | METALUK88 SL. | 24/07/2020 | 04/09/2020 | Administración de Sabadell. | 07/06/2010 | Mercantil de Barcelona. |
Dependencia Regional de Extremadura
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B06654792 | MUEBLES JOCOSEN SL. | 21/06/2019 | 06/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 17/02/2014 | Mercantil de Badajoz. |
B06176812 | PANADERIA CASTILLO SL. | 22/11/2019 | 13/08/2020 | Administración de Zafra. | 12/02/1993 | Mercantil de Badajoz. |
B06253710 | TORRE MAYORGA SL. | 29/07/2020 | 02/09/2020 | Administración de Mérida. | 11/11/1996 | Mercantil de Badajoz. |
B06415194 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS COYEN SL. | 06/04/2016 | 04/09/2020 | Administración de Mérida. | 16/02/2004 | Mercantil de Badajoz. |
Dependencia Regional de Galicia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B27143403 | ROUCO-YAÑEZ SL. | 22/07/2020 | 03/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/09/1991 | Mercantil de Lugo. |
B27225069 | HOSTELERÍA LUZERN SL. | 22/07/2020 | 03/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 16/02/1998 | Mercantil de Lugo. |
B70080106 | LEARNING GALICIA SL. | 17/07/2020 | 03/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 13/12/2006 | Mercantil de A Coruña. |
B36531077 | BONOMI CESTAY SL. | 24/07/2020 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 14/07/2006 | Mercantil de Pontevedra. |
B94077252 | REXOUBA PRODUCIONS SL. | 17/05/2019 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/02/2013 | Mercantil de Pontevedra. |
B15946684 | PROMOCIONES VAL DO CASAL SL. | 29/05/2019 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 22/10/2004 | Mercantil de Santiago de Compostela. |
B15628464 | DAVID CARBALLAL ESTUDIO GRAFICO SL. | 27/07/2020 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 07/05/1998 | Mercantil de A Coruña. |
B94006228 | ARQTS ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION DEL NOROE. | 17/05/2019 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 19/10/2009 | Mercantil de Pontevedra. |
B81726614 | IRIA BALO SL. | 17/07/2020 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/05/1997 | Mercantil de Madrid. |
B36914646 | 2 A.D.C. XXI SL. | 27/07/2020 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 24/03/2003 | Mercantil de Pontevedra. |
V94057791 | C.M.V.M.C. DE PAREDES (EN CONST). | 13/11/2019 | 01/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 23/01/2015 | Mercantil de Pontevedra. |
B36506285 | MASTER F.VICENTE SL. | 17/07/2020 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/10/2005 | Mercantil de Pontevedra. |
B32437089 | TALLERES ANTELANO SL. | 24/07/2020 | 25/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 12/06/2013 | Mercantil de Ourense. |
B36271773 | ENIS TEXTIL SL. | 17/07/2020 | 27/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 18/02/1997 | Mercantil de Pontevedra. |
B70063573 | ACOUGUIÑO SL. | 20/11/2014 | 04/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 30/10/2006 | Mercantil de A Coruña. |
B15310998 | SESUYCO SL. | 18/11/2019 | 04/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 01/03/1991 | Mercantil de A Coruña. |
B70348511 | VARELA VEIGA PUBLICIDAD SL. | 29/05/2019 | 04/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 25/03/2014 | Mercantil de A Coruña. |
Dependencia Regional de Illes Balears
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B07970304 | GENERAL MEDIA XERVICES GMX SL. | 18/10/2019 | 31/07/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 24/09/1999 | Mercantil de Mallorca. |
B57373276 | PROMOCIONES URBANISTICAS PEDREGARET SL. | 29/05/2019 | 13/07/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 31/10/2005 | Mercantil de Mallorca. |
B57851099 | SALVUM 2014 SL. | 16/09/2019 | 24/07/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 10/04/2014 | Mercantil de Mallorca. |
B07634066 | TECNOMAT CARIBE SL. | 18/10/2019 | 24/07/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 25/02/1994 | Mercantil de Mallorca. |
B57324568 | CODOLS BLANCS SL. | 26/06/2019 | 31/07/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 02/03/2005 | Mercantil de Mallorca. |
B07688211 | S'ESCOLETA DES MOLI SL. | 17/07/2020 | 31/07/2020 | Administración de Palma de Mallorca. | 23/12/1994 | Mercantil de Mallorca. |
B07730294 | M.A.L.A. MICHAEL ALEXANDER LENIHEM ASSOCIATED SL. | 27/07/2020 | 07/08/2020 | Administración de Inca. | 20/12/1995 | Mercantil de Mallorca. |
B07754765 | MINUT 10 SL. | 29/05/2020 | 25/08/2020 | Administración de Manacor. | 30/03/1999 | Mercantil de Mallorca. |
B57063026 | FEMENIAS Y PONS. | 22/05/2019 | 25/08/2020 | Administración de Menorca. | 07/05/2001 | Mercantil de Menorca. |
Dependencia Regional de La Rioja
NIF | Razón Social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B26208892 | LUBRICACION Y ENERGIA RIOJA. | 18/10/2019 | 12/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 21/04/1994 | Mercantil de la Rioja. |
Dependencia Regional de Madrid
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B87400297 | MIDELOY SL. | 06/11/2019 | 04/08/2020 | Administración de Alcorcón. | 30/10/2015 | Mercantil de Madrid. |
B82045295 | RASYGON CONSTRUCCIONES SL. | 06/08/2018 | 31/07/2020 | Administración Alcalá de Henares. | 16/06/1998 | Mercantil de Madrid. |
B84700228 | PATRIMONIOS MORABE SL. | 22/05/2019 | 10/08/2020 | Administración de Móstoles. | 14/06/2006 | Mercantil de Madrid. |
A28859411 | MADRILEÑA DE SERVICIOS SA. | 29/05/2019 | 19/08/2020 | Administración de Torrejón de Ardoz. | 08/11/1991 | Mercantil de Madrid. |
B86671252 | LOTERIA ORBASA-TORREJON SL. | 06/11/2019 | 19/08/2020 | Administración de Torrejón de Ardoz. | 16/05/2013 | Mercantil de Madrid. |
B10259182 | ABUIN IZQUIERDO SL. | 29/07/2020 | 19/08/2020 | Administración de Alcobendas. | 18/10/2000 | Mercantil de Cáceres. |
B84465350 | GESINCO PROMOCION DE INMUEBLES SL. | 19/07/2017 | 04/08/2020 | Administración de Pozuelo de Alarcón. | 19/10/2005 | Mercantil de Madrid. |
B81056715 | OPTICA DIGLES SL. | 29/05/2019 | 27/08/2020 | Administración de Fuenlabrada. | 11/01/1995 | Mercantil de Madrid. |
B85627172 | ESCATIL 09 SL. | 17/07/2020 | 26/08/2020 | Administración de Aranjuez. | 24/02/2009 | Mercantil de Madrid. |
Dependencia Regional de Valencia
NIF | Razón social | Fecha publicación BOE de la revocación | Fecha acuerdo de rehabilitación | Órgano que acordó la rehabilitación | Fecha de inscripción registral | Registro público de inscripción |
---|---|---|---|---|---|---|
B12343281 | TALLERES GIRONA-FORES SL. | 29/07/2020 | 21/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón. | 13/04/1993 | Mercantil de Castellón. |
B96823596 | MUEBLES Y CARPINTERIA LLOMBART SL. | 27/11/2019 | 27/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 10/03/1999 | Mercantil de Valencia. |
B97627137 | POLINYA MANTENIMENTS SL. | 27/11/2019 | 27/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 06/09/2005 | Mercantil de Valencia. |
B96721840 | GESTION DE INVERSIONES ACTIVOS Y PATRIMONIOS SL. | 24/04/2015 | 27/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/03/1998 | Mercantil de Valencia. |
B97528640 | COMERCIAL IGOVE-94 SL. | 26/06/2019 | 27/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 31/12/2004 | Mercantil de Valencia. |
F98736515 | MEDITERRANEO MORVEDRE VENDEDORES COOP. VCIANA. | 31/07/2020 | 27/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 29/05/2015 | Mercantil de Valencia. |
B97757314 | PROMOCIONES NOU ESTIL 2006 SL. | 14/06/2019 | 28/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 17/01/2007 | Mercantil de Valencia. |
B968824289 | MASAGIL SL. | 20/04/2015 | 28/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 02/07/1999 | Mercantil de Valencia. |
F46915989 | SAT NUM 9034 GALOPE. | 27/11/2019 | 28/08/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | No consta | Mercantil de Valencia. |
B96536206 | COMERCIAL ORO 100 SL. | 29/05/2019 | 02/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 20/05/1996 | Mercantil de Valencia. |
A46688826 | LOBAHER SA. | 20/02/2015 | 03/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | No consta | Mercantil de Valencia. |
B96443239 | ESORIB SL EUROPEAN SCHOOL OL ORAL REHAB IMPLANTOLOGIG AND BIOMATERIALS. | 31/07/2020 | 03/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 15/05/1996 | Mercantil de Valencia. |
B97083240 | ESTEVE BUSINESS SL. | 19/06/2019 | 03/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 24/04/2001 | Mercantil de Valencia. |
B97835730 | BLACK SYNERGICS SL. | 27/11/2019 | 04/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 01/03/2007 | Mercantil de Valencia. |
B97424691 | INNOVA ESTUDIO TECNICO INMOBILIARIO SL. | 14/06/2019 | 04/09/2020 | Dependencia Regional de Gestión Tributaria. | 11/03/2004 | Mercantil de Valencia. |
A53285029 | GUILLER BIZKIA SA. | 27/11/2019 | 31/07/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 25/08/1998 | Mercantil de Alicante. |
B53704391 | IMPE ALICANTE SL. | 20/02/2015 | 04/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 27/11/2002 | Mercantil de Alicante. |
B53617908 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JSE M ORTUÑO SL. | 27/11/2019 | 04/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 23/01/2002 | Mercantil de Alicante. |
B54807516 | NEFEDOVS SL. | 22/05/2019 | 04/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 12/09/2014 | Mercantil de Alicante. |
B53505087 | SATODU SL. | 22/05/2019 | 04/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 20/11/2000 | Mercantil de Alicante. |
B54521232 | ILUSION DEL MAR LEVANTE SL. | 31/07/2020 | 05/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 19/01/2011 | Mercantil de Alicante. |
B81083669 | ANNEO INTERNACIONAL SLU. | 06/08/2018 | 12/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 10/03/1995 | Mercantil de Madrid. |
B53822391 | PEINETA DE EXPLANADA SL. | 31/07/2020 | 20/08/2020 | Dependencia de Gestión Tributaria de Alicante. | 28/11/2003 | Mercantil de Alicante. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid