Orden de 6 de marzo de 1961 por la que se dispone el cese del Guardia segundo Instructor don Modesto Tostado Menéndez en la Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 7 de marzo de 1961 por la que se nombra al personal que se cita para la segunda Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 8 de marzo de 1961 por la que se dispone el pago de un subsidio como consecuencia de su jubilación forzosa a favor de don Alvaro Cappa Rubio.
Orden de 3 de marzo de 1961 por la que se nombra para el desempeño del cargo de Juez en el Juzgado Comarcal de Montánchez (Cáceres) a don Manuel Plaza González.
Orden de 8 de marzo de 1961 por la que se acepta la dimisión de su cargo como Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Tarragona a don Javier Muller Ferrer.
Orden de 8 de marzo de 1961 por la que se nombra Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Tarragona a don Enrique Vendrell Durán.
Orden de 8 de marzo de 1961 por la que se nombra Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores de Tarragona a don Antonio Elías Riera.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se autoriza el reingreso al servicio activo de don Alberto García Puertas, Auxiliar de la Justicia Municipal de tercera categoría.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se separa del servicio activo al Auxiliar mayor de tercera clase del Cuerpo Administrativo de los Tribunales, don Gregorio Días Palmeiro.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a Secretario de la administración de Justicia en la cuarta categoría a don Juan Rafael Coca Lorca.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a don Felipe Pérez Alvarez a la segunda categoría del Cuerpo de Agentes de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a la tercera categoría al Secretario de la Administración de Justicia don José Parra Quevedo.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a Secretario de la Administración de Justicia de la cuarta categoría a don Víctor Ostolaza Herrero.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don Félix García-Penche Molina, Auxiliar de la Administración de Justicia.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se dispone la jubilación de don Cristóbal Moya García, Jefe de Administración Civil de primera clase del Cuerpo Especial de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se concede prórroga de un año en la edad para la jubilación a don Manuel Ortiz Morilla, Capellán de la Sección Religiosa del Cuerpo Facultativo de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se concede el reingreso al servicio activo a don Vicente Luengo de Pablos, Capellán de la Sección Religiosa del Cuerpo Facultativo de Prisiones.
Orden de 7 de marzo de 1961 por la que se designa Presidente del Colegio Oficial de Agentes y Comisiones de Aduanas de La Coruña a don Luís Rodríguez Rodríguez.
Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la que se jubila a don José Oramas Castro, Jefe superior de Administración del Cuerpo de Contabilidad del Estado, por cumplir la edad reglamentaria.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Policía «supernumerario» del Cuerpo de Policía armada don Manuel Maquieira Chao.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro de los Oficiales del Cuerpo de Policía Armada que se citan.
Orden de 2 de marzo de 1961 por la que se hace extensivo a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que se citan el derecho a ingresar en el Escalafón del Cuerpo.
Resolución de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas por la que se nombra a doña Herminia Rodríguez Balbín Vicedirectora de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid