Orden de 28 de septiembre de 1961 por la que se confirma al Comandante de Infantería de Marina don José Guerra González en el cargo que viene desempeñando en el Gobierno General de la Provincia de Ifni.
Orden de 28 de septiembre de 1961 por la que se nombra al Teniente de la Guardia Civil don Cesáreo Alvarez Zamanillo para cubrir una vacante de su empleo en la Primera Compañía Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 2 de octubre de 1961 por la que se nombra por concurso al Capitán de Caballería don Félix Bedmar Jiménez Adjunto de primera de los Servicios Gubernativos de la Provincia de Sahara.
Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se dispone un ascenso de escala en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro en la vacante producida por jubilación de don Alejandro García Domarco.
Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas don José Rodríguez Navarro de Fuentes.
Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Vicepresidente de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica don José Rodríguez Navarro de Fuentes
Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se confirma en el cargo de Vocal de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica don José Rodríguez Navarro de Fuentes
Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se declara jubilado en el Cuerpo Nacional de Topógrafos Ayudantes de Geografía y Castastro a don Alejandro García Domarco, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se nombra Vicepresidente de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas a don Félix Ortiz Iribas.
Orden de 3 de octubre de 1961 por la que se nombra Vicepresidente de la Comisión Nacional de Geodesia y Geofísica a don Félix Ortiz Iribas.
Orden de 4 de octubre de 1961 por la que se concede la situación de «Expectación de destino» en la Agrupación Temporal Militar para Destinos Civiles al Alférez de Complemento de Ingenieros don Ignacio Quesada Molina.
Orden de 6 de octubre de 1961 por la que se clasifica para ocupar destinos de primera categoría, como aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, a los Tenientes de la Escala Auxiliar que se relacionan.
Orden de 6 de octubre de 1961 por la que se amortiza una plaza y se crea otra en la plantilla del Cuerpo, a extinguir, de Delineantes procedentes de la Zona Norte de Marruecos y se destina con carácter forzoso a don Braulio Diez Martín.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se concede la excedencia voluntaria a doña Carmen Sanz Dionisio, Maestra nacional del Servicio de Enseñanza de la Región Ecuatorial.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia concurso para la provisión de dos plazas de Teniente, vacantes en los Servicios Gubernativos de la Provincia de Sahara.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia concurso para proveer dos plazas de Médico, vacantes en los Servicios Sanitarios de la Provincia de Sahara.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia concurso para la provisión de dos plazas de Teniente, vacantes en la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.
Decreto 1812/1961, de 22 de septiembre, de emisión de cien millones de pesetas en obligaciones INI-SACA, canjeables por acciones preferentes, serie B.
Decreto 1813/1961, de 22 de septiembre, de emisión de doscientos cincuenta millones de pesetas en obligaciones INI-HIDROGALICIA, canjeables por acciones ordinarias, serie B, C y D.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid