Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral por la que se asciende a don Francisco Díaz Mauriño y a don Manuel Castillo Rubio.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se jubila al Notario de Madrid don Luis Casanueva Usera.
Decreto 2100/1961, de 14 de octubre, por el que se concede el empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de dicha Arma, Caballero Mutilado Permanente, don José Merino Mantilla de los Ríos.
Decreto 2101/1961, de 23 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División al General de Brigada de Infantería don Román León Villaverde, nombrandole Jefe de Tropas y Gobernador militar de la Plaza y Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Decreto 2102/1961, de 25 de octubre, por el que se dispone que el Teniente General don Manuel Carrasco Verde pase al Grupo de destino de Arma o Cuerpo.
Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se transcribe relación de Agentes ferroviarios que continúan en la Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles con el empleo de honoríficos, por llevar más de quince años perteneciendo a la misma.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se promueve en corrida reglamentaria de escala, al Médico de la Lucha Antivenérea Nacional don Francisco Palenzuela Sainz.
Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se nombra Profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago a don Severo Ochoa de Albornoz.
Orden de 9 de octubre de 1961 por la que se nombra para cargos directivos de distintos Centros de Enseñanza Media y Profesional a los Profesores que se relacionan.
Orden de 16 de octubre de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Orihuela el Profesor del mismo don Marcelino Abellán Mula.
Orden de 17 de octubre de 1961 por la que se nombra Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Orihuela a don José Guillén García.
Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se nombra Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Manzanares al Profesor del mismo don Luis Alvarez Díaz Ufano.
Orden de 25 de octubre de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Vicedirector del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Manzanares al Profesor del mismo don Luis Alvarez Díaz Ufano.
Orden de 26 de octubre de 1961 por la que se acepta la renuncia del cargo de Interventor del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Baza a la Profesora del mismo doña Isabel Portillo Herrero.
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se asciende a don Fernando Gimeno Izquierdo, Auxiliar numerario del Conservatorio de Valencia.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se rectifica la de 20 de septiembre anterior («Boletín Oficial del Estado» del 29), que aprobó el concurso para la provisión de plazas de Profesores titulares de «Tecnología del metal», vacantes en Centros de Formación Profesional Industrial.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se jubila a don Fernando Ramón Ferrando, Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Orden de 2 de noviembre de 1961 por la que se nombra Auxiliar de Oficinas en propiedad de la Escuela Oficial de Náutica y Maquinas de Barcelona a doña María de Lourdes Fava López.
Orden de 2 de noviembre de 1961 por la que se nombra Profesor Auxiliar en propiedad de la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas de Bilbao a don Eduardo Cruz Iturzaeta.
Orden de 2 de noviembre de 1961 por la que se nombra Profesor Auxiliar en propiedad de «Enseñanzas Profesionales de la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas de Cáceres a don Mario Vallejo Grandes.
Orden de 4 de noviembre de 1961 por la que se disponen diversos ascensos en la Escala de Intérpretes del Cuerpo Especial de Información y Turismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid