Orden de 10 de noviembre de 1961 por la que se dispone el cese de los Guardias segundos don José Muñoz Membrilla y don Miguel Iturbide Pascual en la Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 10 de noviembre de 1961 por la que se dispone el cese del Guardia segundo don José Prados Aranda en la Primera Compañía Móvil de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 11 de noviembre de 1961 por la que se dispone el cese del Teniente de la Guardia Civil don Francisco Abellán Pérez en la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Orden de 17 de noviembre de 1961 por la que se dispone la jubilación del Intérprete Mayor de segunda clase del Servicio de Interpretación de Arabe y Bereber don Antonio Iglesias Seisdedos.
Orden de 17 de noviembre de 1961 por la que se dispone el nombramiento de Intérprete Auxiliar Mayor de segunda clase del Cuerpo de Interpretación de Arabe y Bereber a favor de don Antonio Ortiz Fernández.
Orden de 8 de noviembre de 1961 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las bajas ocurridas en el Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles durante el tercer trimestre del corriente año.
Corrección de erratas de la Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se adjudican con carácter provisional los destinos del concurso número 36, convocado por la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que se cesa don Luis Martín Ojel-Jaramillo en el cargo de Inspector provincial de la Justicia Municipal de Soria.
Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que se declara jubilado forzoso a don Manuel Muñoz Guerra, Fiscal Municipal excedente.
Orden de 16 de noviembre de 1961 por la que se declara jubilado forzoso a don Manuel Llord O´Lawlar. Juez comarcal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a las categorías que se indican a los Agentes judiciales que se mencionan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila a don Manuel Muñoz Guerra, Secretario de la Administración de Justicia de la cuarta categoría, en la Rama de Juzgados de Primera Instancia, con destino en Sequeros.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se acuerda destinar a doña María del Carmen González Andrea, Auxiliar de la Justicia Municipal en situación de excedencia voluntaria, que tiene autorizado el reingreso, al Juzgado Municipal número 2 de Zaragoza.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se autoriza el reingreso al servicio activo de don Jesús Herrero Hernández Oficial Habilitado de la Justicia Municipal en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se dispone la jubilación de don Salvador Pérez González, Jefe de Administración Civil de segunda clase del Cuerpo Especial de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se promueve a categoría superior a don Gerardo Sánchez Donaire, Jefe de Administración Civil de tercera clase del Cuerpo Especial de Prisiones.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se dispone que don José Coullaut Mendigutia cese como Director de la Prisión Provincial de Guadalajara.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se nombra Administrador de la Prisión Provincial de Cáceres a don José Sesma Quintana.
Orden de 7 de noviembre de 1961 sobre caducidad de nombramiento de Corredor colegiado de Comercio, por fallecimiento de don Justo Borrero de la Feria.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Teniente del Cuerpo de Policía Armada don Arturo González García.
Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se jubila al Consejero Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don Luis Esparza y Pérez de Petinto.
Orden de 4 de noviembre de 1961 por la que se nombra Director de la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña a don Francisco Fernández-Cabrera García.
Orden de 6 de noviembre de 1961 por la que se nombra Director del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Noya al Profesor del mismo don Antonio Duque García.
Resolución de la Subsecretaría por la que se concede el reingreso al servicio activo a don Marcelino Sánchez Pérez, Oficial de Administración de primera clase.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se disponen diversos ascensos en el Escalafón de Inspectores de Enseñanza Primaria, en virtud de corrida de escalas.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se nombra accidentalmente Inspectora Secretaria de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria de Pontevedra a doña Elvira Grandal Ruiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid