Orden de 26 de septiembre de 1966 por la que se fijan los precios índices que hayan de regir en las subastas de los aprovechamientos forestales de los montes catalogados propiedad de Entidades públicas, correspondientes al año forestal 1966-67.
Orden de 26 de septiembre de 1966 por la que se crea la Escuela de Formación de Especialistas Operadores de Maquinaria Pesada para la Construcción.
Decreto 2426/1966, de 13 de agosto, por el que se modifican las tarifas del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores correspondientes a diversos Productos de las Artes Gráficas clasificados en las partidas arancelarias 49.03 a 49.11.
Decreto 2427/1966, de 13 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del Decreto número 1120/1966, de 21 de abril, texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Decreto 2428/1966, de 13 de agosto, por el que se regulan las retribuciones de los alumnos de la Escuela de Estudios Aduaneros como funcionarios en prácticas.
Decreto 2429/1966, de 13 de agosto, sobre fianzas y cuentas de los Administradores de Loterías y sobre expedición de participaciones de la Lotería Nacional.
Decreto 2430/1966, de 13 de agosto, por el que se determinan las funciones de las Confederaciones Hidrográficas y Comisarías de Aguas.
Orden de 16 de septiembre de 1966 por la que se establece el plan de actuación de los Estudios nocturnos de Bachillerato para trabajadores en el año académico 1966-67.
Decreto 2431/1966, de 13 de agosto, sobre el empleo de los trabajadores de edad madura.
Orden de 19 de septiembre de 1966 por la que se dispone el cese de don Manuel Ruíz Bufill en el cargo de Tesorero de la Delegación de Hacienda de la Guinea Ecuatorial y se le nombra funcionario del Cuerpo General de Administración de Hacienda, Escala Técnica, de dicha Delegación.
Orden de 19 de septiembre de 1966 por la que se adjudican con carácter provisional los destinos o empleos civiles del concurso número 53.
Orden de 21 de septiembre de 1966 por la que causa baja en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles el personal que se cita.
Orden de 21 de septiembre de 1966 por la que se concede la situación de «Reemplazo Voluntario» en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al Teniente de Complemento de Artillería don Antonio Montero Rodríguez.
Orden de 29 de septiembre de 1966 por la que se resuelve el concurso de méritos número 1/1966, para provisión de vacantes correspondientes al Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado.
Decreto 2432/1966, de 13 de agosto, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante al Contralmirante don Enrique Barbudo Duarte.
Orden de 21 de septiembre de 1966 por la que se dispone el cese de don Manuel Lanzón Surroca en el cargo de Consejero del Consejo de Administración de FEVE.
Orden de 21 de septiembre de 1966 por el que se designa Consejero del Consejo de Administración de FEVE a don José Vierna Trapaga.
Decreto 2433/1966, de 7 de septiembre, por el que se nombra Presidente del Instituto de Estudios Nucleares a don José María Otero Navascués.
Orden de 13 de septiembre de 1966 por la que se nombra Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Departamento a los señores que se citan.
Resolución del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de oposiciones a plazas de Inspectores del Impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos públicos en favor de las Juntas de Protección de Menores, por la que se hace pública la fecha de celebración del sorteo que ha de determinar el orden de actuación en los ejercicios correspondientes.
Resolución del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de oposiciones a plazas de Oficiales Liquidadores del Impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos públicos en favor de las Juntas de Protección de Menores, por la que se hace pública la fecha de celebración del sorteo que ha de determinar el orden de actuación en los ejercicios correspondientes.
Resolución de la Junta de Obras y Servicios del Puerto de Santa Cruz de Tenerife referente al concurso-oposición para proveer tres plazas de Oficial segundo en la plantilla de personal administrativo de este Organismo.
Resolución del Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se hace público el fallo del concurso convocado para proveer una plaza de Ayudante técnico de primera y otra de tercera, con destino en Madrid.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Industrias de la leche, carne y pescado» de la Facultad de Veterinaria de León (Universidad de Oviedo) por la que se convoca al aspirante admitido.
Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas filosóficos» de la Facultad de Folosofía y Letras de la Universidad de Santiago por la que se convoca al opositor admitido.
Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador de la oposición libre para provisión de una plaza de Médico adjunto de la Beneficencia Provincial de la especialidad «Dermatología y Sifiliografía».
Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que se hace pública la composición del Tribunal calificador de la oposición libre para provisión de tres plazas de Médicos adjuntos de la Beneficencia Provincial de la especialidad «Cirugía general».
Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se anuncia oposición para proveer una plaza de Inspector Jefe del Servicio de Veterinaria de esta Corporación.
Orden de 26 de septiembre de 1966 por la que se aprueban los precios y márgenes comerciales para la leche higienizada por la Central Lechera de Salamanca, adjudicada a la Entidad «Ledesa», y se establece en dicha capital la obligatoriedad de higienización de la leche destinada al abasto público.
Decreto 2434/1966, de 7 de septiembre, por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al súbdito cubano don José Alfonso Legrá Utría.
Decreto 2435/1966, de 7 de septiembre, por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Erwin Walter Lehm Quiroga, súbdito boliviano.
Corrección de errores de la Orden de 21 de julio de 1966 sobre emisión y puesta en circulación del sello conmemorativo del «XVII Congreso de la Federación Astronáutica Internacional-1966».
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la concesión otorgada a don Francisco Martínez Benavides para ampliación de un aprovechamiento de aguas derivadas del río Guadalquivir con destino al riego de una finca de su propiedad en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba).
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a la «Sociedad Anónima Weil» para llevar a cabo las obras comprendidas en el «Proyecto reformado de la total instalación frigorífica en el puerto de Ceuta».
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a la «Industria Metalúrgica Andaluza, Sociedad Limitada» (Talleres L. I. M. A.), para ocupar una parcela en la zona de servicio del puerto del Huelva.
Resolución de la Comisaría de Aguas del Norte de España (Delegación para las expropiaciones del aprovechamiento hidroeléctrico del río Sil, en el tramo comprendido desde la confluencia del Cabrera a la del Cabe) relativa al expediente de expropiación forzosa para ocupación de fincas en el término municipal de Villamartín de Valdeorras (Orense), afectadas por el embalse del salto de Santiago.
Orden de 29 de octubre de 1964 por la que se aprueban las Instrucciones para la aprobación de proyectos de obras en las zonas de la ciudad de Santiago de Compostela (La Coruña) afectadas por la declaración de conjunto histórico-artístico.
Orden de 13 de septiembre de 1966 por la que se adjudican definitivamente las obras de construcción de la Escuela de Maestría Industrial de Orense.
Resolución de la Dirección General de Previsión por la que se aprueba la fusión al Refugio Mutual de la Federación de Mutualidades de Cataluña y Baleares de la Entidad Montepío de San Isidro, con domicilio en Gavá (Barcelona).
Corrección de errores de la Orden de 15 de septiembre de 1966 por la que se autoriza la instalación de diversos parques de cultivo de moluscos.
Orden de 8 de septiembre de 1966 por la que se anula el título de Delegado personal de la Agencia de Viajes alemana «Hummel Reise GMBH & C.º» concedido a don Meiro Von Eitzen.
Cambios de cierre.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios públicos
Otros anuncios
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid