Orden de 30 de diciembre de 1975 por la que se ratifica la delegación de atribuciones contenida en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de enero de 1974.
Resolución de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno por la que se ratifica la delegación de atribuciones contenidas en la de 29 de enero de 1974.
Orden de 23 de diciembre de 1975 por la que se dispone el cese de don José María García Moreno como Inspector general de Servicios de la Presidencia del Gobierno, por pase a otro destino.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid