Real Decreto 29/1983, de 8 de enero, por el que se dispone el pase al grupo «B» del Contralmirante don Manuel Elena Manzano y se le nombra Secretario Permanente del Instituto Español de Estudios Estratégicos del CESEDEN.
Real Decreto 30/1983, de 8 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Armada don Antolín Sánchez Vieites.
Orden 111/02212/1982, de 25 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de septiembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Rafael Lago Perla, Carabinero retirado.
Orden 111/02213/1982, de 25 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 20 de julio de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan José García Rubio, Marinero Fogonero de la Armada, retirado.
Orden 111/02214/1982, de 25 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 16 de julio de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Fernández Barrio, Cabo de Ingenieros.
Orden 111/02215/1982, de 25 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 16 de julio de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Porto García, Guardia Civil.
Orden 111/02217/1982, de 25 de noviembre, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 21 de junio de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Enrique Pizarro Ventas, Brigada de Ingenieros del Ejército.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid