Orden de 14 de enero de 1983 por la que se nombra a don Fernando Villalobos Mier Secretario de la Comisión Interministerial de Transferencia de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Orden de 4 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de doña María Antonia Romero Durán como Subdirectora general de Informática y Estadística en la Secretaría General Técnica del Departamento.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Angel Lancha Azaña como Subdirector general del Instituto Nacional de Asistencia Social.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Francisco J. Ugarte Ramírez como Subdirector general de Productividad en la Dirección General de Trabajo.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don José A. Zapatero Ranz como Subdirector general de Relaciones Internacionales.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Lucio Altares Talavera como Subdirector general de Coordinación y Normativa de este Departamento.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se nombra a don José A. Zapatero Ranz Subdirector general de Asuntos Sociales Internacionales.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Francisco J. Ugarte Ramírez Subdirector general de Productividad y Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Dirección General de Trabajo.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se nombra a doña Carmen de Miguel Castaño Subdirectora general de Estadística e Informática en la Secretaría General Técnica de este Departamento.
Orden de 9 de febrero de 1983 por la que se nombra a doña Celia Abenza Rojo Directora del Gabinete Técnico del Subsecretario del Departamento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid