Orden de 7 de febrero de 1983, por la que se declara jubilado forzoso en la Carrera Fiscal a don Mariano Toscano de Puelles.
Real Decreto 252/1983, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo honorífico de Contralmirante al Capitán de Navío don Alvaro Fontanals Barón.
Real Decreto 253/1983, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo honorífico de Contralmirante al Capitán de Navío, fallecido, don Ignacio Gómez Torrente.
Real Decreto 254/1983, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo honorífico de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, en situación de retirado, don Angel Castellanos Sánchez.
Real Decreto 255/1983, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo honorífico de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, en situación de retirado, don Teófilo Alvarez Laín.
Real Decreto 256/1983, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo honorífico de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, en situación de retirado, don Isidoro Armendáriz Vidaurreta.
Real Decreto 257/1983, de 8 de febrero, por el que se promueve al empleo honorífico de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, en situación de retirado, don Ricardo Pardo Pinto.
Real Decreto 258/1983, de 14 de febrero, por el que se dispone el pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del General de División del Ejército don Manuel García de Codes y Delgado.
Orden de 20 de enero de 1983 por la que se aprueba la relación circunstanciada de funcionarios del Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro, cerrada a 31 de diciembre de 1982.
Orden de 4 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Angel Luis Guillén Zanón como Subdirector general de Ordenación de la Vivienda, de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Orden de 4 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don José Jesús Sáenz Oiza como Director provincial del Departamento en Santa Cruz de Tenerife.
Orden de 10 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Hilario Domínguez Hernández como Subdirector general de Estudios e Investigaciones del CEOTMA.
Orden de 10 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Jaime Nadal Aixala como Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Orden de 10 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Rafael Fernández Ordóñez como Subdirector general de Explotación de la Dirección General de Obras Hidráulicas.
Orden de 10 de febrero de 1983 por la que se nombra Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas a don Rafael Fernández Ordóñez.
Orden de 10 de febrero de 1983 por la que se nombra a don José Ramón Montes González para el cargo de Subdirector general de Estudios e Investigaciones del CEOTMA.
Orden de 14 de enero de 1983 por la que se nombra a don Fernando Villalobos Mier Secretario de la Comisión Interministerial de Transferencia de la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales.
Orden de 4 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de doña María Antonia Romero Durán como Subdirectora general de Informática y Estadística en la Secretaría General Técnica del Departamento.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Angel Lancha Azaña como Subdirector general del Instituto Nacional de Asistencia Social.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Francisco J. Ugarte Ramírez como Subdirector general de Productividad en la Dirección General de Trabajo.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don José A. Zapatero Ranz como Subdirector general de Relaciones Internacionales.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se dispone el cese de don Lucio Altares Talavera como Subdirector general de Coordinación y Normativa de este Departamento.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se nombra a don José A. Zapatero Ranz Subdirector general de Asuntos Sociales Internacionales.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se nombra a don Francisco J. Ugarte Ramírez Subdirector general de Productividad y Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Dirección General de Trabajo.
Orden de 7 de febrero de 1983 por la que se nombra a doña Carmen de Miguel Castaño Subdirectora general de Estadística e Informática en la Secretaría General Técnica de este Departamento.
Orden de 9 de febrero de 1983 por la que se nombra a doña Celia Abenza Rojo Directora del Gabinete Técnico del Subsecretario del Departamento.
Orden de 21 de enero de 1983, por la que se resuelve el concurso de traslados para la provisión de una vacante en el Aeropuerto de Granada entre funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.
Orden de 21 de enero de 1983 por la que se resuelve el concurso de traslados para cubrir una vacante de nivel 1, Licencia en el Aeropuerto de Vigo, entre funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea.
Orden de 10 de febrero de 1983 por la que se nombra Subdirector general de Inspección de Procesos de Transformación y Distribución, en la Dirección General de Inspección del Consumo a don José Losana Méndez.
Resolución de 26 de enero de 1983, de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, por la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas, turnos libre y restringido, convocadas por dicho Organismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid