Resolución de 3 de abril de 1986, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Resolución de 4 de abril de 1986, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
Real Decreto 817/1986, de 21 de abril, por el que se nombra Jefe de Intendencia del Ejército de Tierra al General Intendente General don Angel Santori Mateo.
Real Decreto 818/1986, de 21 de abril, por el que se nombra Jefe de la Jefatura de Intendencia Económica-Administrativa y Presidente de la Junta Regional de Contratación de la Región Militar «Centro» al General Intendente don Antonio Alaejos Galache.
Real Decreto 819/1986, de 21 de abril, por el que se dispone el pase, a petición propia, a la situación de reserva activa, del General Intendente del Ejército de Tierra don Manuel Vázquez Labourdette.
Real Decreto 820/1986, de 25 de abril, por el que se dispone el cese de don Antonio Vázquez de Castro Sarmiento como Director general de Arquitectura y Edificación.
Real Decreto 821/1986, de 25 de abril, por el que se nombra Director general de Arquitectura y Edificación a don Manuel de las Casas Gómez.
Resolución de 10 de marzo de 1986, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombran Profesores del Cuerpo de Titulares de Universidad, en virtud de pruebas de idoneidad, área de «Fisiología», a los señores que se citan, según propuesta de la Comisión correspondiente reunida en segunda convocatoria.
Resolución de 20 de marzo de 1986, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombran Profesores del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área 173-B, «Química Inorgánica».
Real Decreto 822/1986, de 18 de abril, por el que se declara en la situación administrativa de Servicios Especiales en la Carrera Judicial a don Jerónimo Arozamena Sierra.
Resolución de 31 de marzo de 1986, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de dicha Universidad a don José Manuel Pelaez Marón del área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales», en virtud de concurso de acceso.
Resolución de 31 de marzo de 1986, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de dicha Universidad a don Francisco Castillo Rodríguez del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular» en virtud de concurso de méritos.
Resolución de 31 de marzo de 1986, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Escuelas Universitarias de dicha Universidad a don Manuel Hidalgo Martínez del área de conocímiento «Ingeniería Mecánica», en virtud de concurso de acceso.
Resolución de 31 de marzo de 1986, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores del Cuerpo de Titulares de dicha Universidad a los señores que se citan, en virtud de concurso de acceso.
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Carlos Fernández López, Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Jesús Calabozo Morán Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 2 de abril de 1986, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Manuel Domínguez González Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don José Manuel Solana Quirós Profesor titular de Universidad en el área de «Electrónica».
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don Eugenio Villar Bonet Profesor titular de Universidad en el área de «Electrónica».
Resolución de 7 de abril de 1986, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña María Cristina Pérez García, Profesora titular de Universidad en el área de «Análisis Matemáticos».
Resolución de 8 de abril de 1986, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Fernando Mallo Fernández Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 10 de abril de 1986, de la Universidad de las islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Juan Brunet Estarellas Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Geografía Humana» de dicha Univesidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid