Real Decreto 1837/1991, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Fernando Puell de la Villa como Jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 1838/1991, de 28 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Islandia a don Mariano Berdejo Rivera.
Real Decreto 1839/1991, de 28 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en Malasia a don Manuel Alabart Fernández-Cavada.
Real Decreto 1840/1991, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Luis Egusquiza Manchado como Director general de Correos y Telégrafos.
Resolución de 3 de diciembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Caselles Pérez Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
Resolución de 5 de diciembre de 1991, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna», a don Cayetano Mas Galvan.
Resolución de 10 de diciembre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Angel Sánchez-Valverde García Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Patología Animal».
Resolución de 12 de diciembre de 1991, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna», a don Jesús Pradells Nadal.
Resolución de 17 de diciembre de 1991, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Antonio Esteban Villasana Cunchillos, cuya plaza fue convocada por Resolución de 13 de diciembre de 1990.
Resolución de 17 de diciembre de 1991, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Cruz Mina Apat, cuya plaza fue convocada por Resolución de 13 de diciembre de 1990.
Resolución de 17 de diciembre de 1991, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Angel Gallego Maza, cuya plaza fue convocada por Resolución de 13 de diciembre de 1990.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid