Acuerdo de 7 de octubre de 1992, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Tomás Eduardo Blanes Valdés, Juez sustituto de los Juzgados de Mahón, para el año judicial 1992-93, por el trámite de urgencia.
Orden de 9 de octubre de 1992 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Adolfo López Cano como Subdirector de Formación de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire.
Orden de 9 de octubre de 1992 por la que se dispone que el General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don David Yváñez Luna continúe como Director de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire.
Orden de 9 de octubre de 1992 por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Enrique Richard Marín, como Segundo Jefe del Mando Aéreo del Estrecho y Jefe del Sector Aéreo de Sevilla.
Orden de 9 de octubre de 1992 por la que se dispone que el General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Alfonso del Río y Sánchez del Villar continúe como Segundo Jefe del Mando Aéreo de Levante y Jefe del Sector Aéreo de Zaragoza.
Resolución de 1 de agosto de 1992, de la Dirección General de Personal, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social), convocado a libre designación por Orden de 29 de junio de 1992.
Orden de 6 de octubre de 1992 por la que se adjudican parcialmente los puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D en el Ministerio de Cultura y sus Organismos autónomos relativos al concurso convocado por Orden de 25 de junio de 1992.
Orden de 8 de octubre de 1992 por la que se dispone el cese de doña Enriqueta Chicano Jávega como Subdirectora general de Relaciones con el Senado de la Dirección General de Relaciones con las Cortes.
Resolución de 16 de septiembre de 1992, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria a los Profesores que se relacionan.
Resolución de 23 de septiembre de 1992, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Dolores Megías Rivas Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Producción Animal».
Resolución de 30 de septiembre de 1992, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria a doña María Lourdes Cruz Morte García.
Resolución de 30 de septiembre de 1992, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Hernangómez Barahona.
Resolución de 2 de octubre de 1992, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria a don Bonifacio Castaño Martín y doña Enriqueta Muel Muel.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid