Orden de 30 de octubre de 1992 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses a los aspirantes que se citan.
Resolución de 30 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que causan baja once Guardias alumnos.
Orden de 29 de octubre de 1992 por la que se nombra a don Felipe Garre Alcaraz como Subdirector general de Tributos sobre Comercio Exterior y Asuntos Internacionales en la Dirección General de Tributos.
Orden de 29 de octubre de 1992 por la que se nombra a don Juan José Escobar Lasala como Subdirector general de Impuestos Especiales en la Dirección General de Tributos.
Resolución de 26 de octubre de 1992, de la Dirección General de Tráfico, por la que se hace pública la adjudicación provisional de las plazas convocadas en el concurso general de méritos por Orden de 13 de julio de 1992, vacantes en el Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Corrección de erratas de la Orden de 6 de octubre de 1992, de ceses y nombramientos de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Padres de Alumnos.
Resolución de 27 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se hace pública, la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 30 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se nombra a doña María del Pilar Ciarán Trucharte como Secretaria del Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo de Observadores de Meteorología.
Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Superiores de Radiodifusión y Televisión.
Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Radiodifusión y Televisión.
Resolución de 29 de octubre de 1992, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado a don Carlos David Delgado Sancho.
Resolución de 10 de septiembre de 1992, del Ayuntamiento de San Pablo de los Montes (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un operario de servicios múltiples.
Resolución de 15 de octubre de 1992, del Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz (León), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 20 de octubre de 1992, del Ayuntamiento de Ubeda (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 20 de octubre de 1992, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.
Resolución de 22 de octubre de 1992, del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General y la adjudicación de varias plazas de personal laboral.
Resolución de 4 de junio de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Paloma García Fernández Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Patología Animal».
Resolución de 17 de julio de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Ruiz Girela Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos».
Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Carmen Pérez Sierra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Geografía Humana».
Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Isabel Durán Giménez-Rico Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ezequiel de Abia Suazo Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Luis García Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas».
Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Gonzalo Doroteo García de Fernando Minguillón Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Tecnología de los Alimentos».
Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Mercedes Gracia Díez Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 7 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Cristina de Amunátegui Rodríguez y a don Santiago Gastón de Iriarte y Medrano Profesores titulares de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 16 de octubre de 1992, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Luis Alvaro Estramiana Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicología Social».
Resolución de 21 de octubre de 1992, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» a doña Petra María Jesús Castel de Haro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid