Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 1993, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se desarrolla el artículo 3.º del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución y recaudación de los premios en las Apuestas Deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
Resolución de 21 de julio de 1993, de la Delegación del Gobierno en el Monopolio de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en el área del Monopolio.
Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar.
Orden de 21 de julio de 1993 por la que se modifica la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 13 de abril de 1993 sobre aplicación de las tarifas por servicios prestados por las autoridades portuarias.
Real Decreto 1231/1993, de 23 de julio, por el que se modifica determinados preceptos del Real Decreto 10/1991, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Justicia.
Real Decreto 1080/1993, de 2 de julio, por el que se designa a don Ramiro Pérez-Maura de Herrera Embajador de España en San Vicente y las Granadinas.
Real Decreto 1110/1993, de 9 de julio, por el que se dispone el cese de don Fausto Navarro Izquierdo como Embajador de España en la República Libanesa.
Real Decreto 1113/1993, de 9 de julio, por el que se designa a don Carlos Bárcena Portolés Embajador de España en la República Libanesa.
Real Decreto 1180/1993, de 20 de julio, por el que se designa a don Antonio Sánchez Jara Embajador de España en la República de Indonesia.
Real Decreto 1181/1993, de 20 de julio, por el que se designa a don Antonio Sánchez Jara Embajador de España en la República de Singapur.
Real Decreto 1182/1993, de 20 de julio, por el que se designa a don Ramiro Pérez-Maura de Herrera Embajador de España en Granada.
Real Decreto 1183/1993, de 20 de julio, por el que se designa a don Ramiro Pérez-Maura de Herrera Embajador de España en Barbados.
Real Decreto 1234/1993, de 23 de julio, por el que se designa a don Ramiro Pérez-Maura de Herrera Embajador de España en Santa Lucía.
Real Decreto 1239/1993, de 23 de julio, por el que se dispone el cese como Subsecretario de Justicia de don Fernando Pastor López.
Real Decreto 1240/1993, de 23 de julio, por el que se dispone el cese como Secretario general técnico del Ministerio de Justicia de don Joaquín de Fuentes Bardají.
Real Decreto 1241/1993, de 23 de julio, por el que se dispone el cese como Director general de Relaciones con la Administración de Justicia de don Antonio Nabal Recio.
Real Decreto 1242/1993, de 23 de julio, por el que se nombra a don Antoni Asunción Hernández Secretario de Estado de Asuntos Penitenciarios.
Real Decreto 1243/1993, de 23 de julio, por el que se nombra a doña Margarita Robles Fernández Subsecretaria de Justicia.
Real Decreto 1244/1993 de 23 de julio, por el que se nombra a don Juan Luis Ibarra Robles Secretario general técnico del Ministerio de Justicia.
Real Decreto 1245/1993, de 23 de julio, por el que se nombra a don Fernando Escribano Mora Director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se dispone el cese de don Francisco de diego Gimeno como Jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Departamento.
Resolución de 19 de julio de 1993, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se nombran alumnos del Centro Docente Militar de Formación de Grado Superior del Cuerpo Militar de Sanidad (especialidad de Veterinaria).
Resolución de 19 de julio de 1993, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se nombran alumnos del Centro Docente Militar de Formación de Grado Superior del Cuerpo Jurídico Militar.
Resolución de 19 de julio de 1993, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se nombran alumnos del Centro Docente Militar de Formación de Grado Superior del Cuerpo de Músicas Militares.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Enrique Fernández Otegui Presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Asturias del Tribunal Económico-Administrativo Central.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Pedro Díaz Muñoz como Subdirector general de Difusión Estadística de la Dirección General de Gestión e Informaciones Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Antonio Lucas Abad como Subdirector general de Informática Estadística de la Dirección General de Gestión e Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Florencio de Andrés Díez como Subdirector general de Gestión Económica y Financiera de la Dirección General de Gestión e Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don José María Dalmau Pérez como Subdirector general de Inspección y Personal de la Dirección General de Gestión e Información Estadística del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don José Ignacio Pérez Lou como Subdirector general de Muestreo y Recogida de Datos de Población y Hogares de la Dirección General de Estadísticas de Población y Hogares del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Gerardo Prieto Pérez como Subdirector general de Muestreo y Recogida de Datos de Empresas e Instituciones de la Dirección General de Estadísticas de Empresas e Instituciones del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Juan Berrio Alvarez-Santullano como Subdirector general de Censos y Análisis Demográficos de la Dirección General de Estadísticas de Población y Hogares del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a doña Rosa María Bermúdez Gómez como Subdirectora general de Estadísticas de Servicios, Precios y Salarios de la Dirección General de Estadísticas de Empresas e Instituciones del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Pedro Revilla Novella como Subdirector general de Estadísticas Industriales y Agrarias de la Dirección General de Estadísticas de Empresas e Instituciones del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Fernando Carrasco Canals como Subdirector general de Coordinación y Planificación Estadística de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Francisco Andrés Aparicio como Director del Gabinete Técnico de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 15 de julio de 1993 por la que se nombra a don Jorge Saralegui Gil como Subdirector general de Estadísticas Sociales de la Dirección General de Estadísticas de Población y Hogares del Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 22 de julio de 1993 por la que se corrigen errores de la de 25 de junio de 1993 por la que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Resolución de 16 de julio de 1993, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso específico (C.E. 1/1993) para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Real Decreto 1254/1993, de 23 de julio, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de Deportes, con categoría de Secretario de Estado, a don Rafael Cortés Elvira.
Orden de 16 de julio de 1993 por la que se adjudican determinados puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 12 de mayo de 1993.
Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Dominique Madeleine Gabet Lambolet Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filología Francesa».
Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Oscar Manuel González Díaz Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Química Física».
Resolución de 15 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Diego Grimaldi Rey Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Sociología».
Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Ortiz de Zárate Denis Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Filología Francesa».
Resolución de 17 de junio de 1993, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pablo Hernández Ortega Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 1 de julio de 1993, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Salvador Llinares Císcar Catedrático de Escuela Universitaria de esta Universidad del área de conocimiento de «Didáctica de las Matemáticas», adscrita al Departamento de Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Sociales y Matemáticas).
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Alfonso Salinas Extremera Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Electromagnetismo».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Lourdes Fernández del Moral Domínguez Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Trinidad Angosto Trillo Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Pilar Paule Sastre Catedrática de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio José Civanto Redruello Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Explotación de Minas».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Miguel Pedrosa González Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Aurora Bueno Cavanillas Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Jesús Asensio del Aguila Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Algebra».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Belén García del Moral Garrido Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Biología Vegetal».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don José Manuel Valle Muñiz Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Penal».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel Olalla Herrera Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Cayetano Aranda Torres Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filosofía».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Santiago González López Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Estomatología».
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco Gamella Mora Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Antropología Social».
Resolución de 10 de julio de 1993, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Enrique Alborch Domínguez Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Fisiología».
Resolución de 12 de julio de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 12 de julio de 1993, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 12 de julio de 1993, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don José María Gairín Sallán.
Resolución de 13 de julio de 1993, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra a don Antonio José Narváez Bueno Catedrático de Universidad.
Resolución de 23 de julio de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computadores» a don Angel Grediaga Olivo.
Acuerdo de 13 de julio de 1993, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba y hace pública la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la promoción a la categoría de Magistrado del Orden Jurisdiccional Civil (23 plazas), convocadas por Acuerdo plenario de 10 de diciembre de 1992.
Resolución de 16 de julio de 1993, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se modifica la de 11 de junio, por la que se anunciaba a concurso de traslado entre Agentes de la Administración de Justicia la provisión de determinadas plazas vacantes en distintos órganos judiciales.
Resolución de 20 de julio de 1993, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado de Secretarios judiciales de la segunda categoría.
Resolución de 19 de julio de 1993 por la que se amplía la lista de admitidos a las pruebas de ingreso en la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra.
Orden de 22 de julio de 1993 por la que se incluyen la hoja número 4 del anexo II y reverso del anexo III de la Orden de 12 de julio de 1993, por la que se convoca concurso para proveer puestos de trabajo en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Resolución de 20 de julio de 1993, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre convocada por Orden de 1 de abril de 1993 para cubrir plazas vacantes de Corredores de Comercio Colegiados.
Orden de 20 de julio de 1993 por la que se corrigen errores de la de 28 de junio de 1993, que convocó concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C, D y E vacantes en el Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Resolución de 1 de julio de 1993, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se subsana las omisiones de la de 10 de junio de 1993, por la que se convoca a libre designación puestos vacantes de la Universidad.
Orden de 20 de julio de 1993 por la que se concede la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Joaquín de Fuentes Bardají.
Orden de 20 de julio de 1993 por la que se concede la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Antonio Nabal Recio.
Orden de 20 de julio de 1993 por la que se concede la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Joaquín Angel García Morillo.
Resolución de 12 de julio de 1993, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con sede en Bilbao, en relación al recurso contencioso-administrativo número 284/1993, interpuesto por don Francisco Miguel García Falagán.
Resolución de 14 de julio de 1993, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en relación al recurso contencioso-administrativo número 2/3165/1992, interpuesto por don José Celestino Muñiz Menéndez.
Resolución de 14 de julio de 1993, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en relación al recurso contencioso-administrativo número 2/3166/1992, interpuesto por don Luis Miguel Nicolás Alvarez.
Orden de 13 de julio de 1993 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona en el recurso número 408/1985, interpuesto por «Transportes Urbanos, Sociedad Anónima».
Orden de 14 de julio de 1993 sobre resolución de 33 expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de Incentivos Económicos Regionales, concedidos a determinadas Empresas, por incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Secretaría de Estado de Economía, mediante la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de enero de 1993, en el recurso contencioso-administrativo número 984/1990, interpuesto contra resoluciones del propio Consejo de Ministros de 3 de marzo y 17 de noviembre de 1989, por don Rafael Milla Fernández.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la Entidad depositaria del Fondo Banco Madrid, Fondo de Pensiones.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la Entidad gestora del Fondo Banco Madrid, Fondo de Pensiones.
Resolución de 22 de julio de 1993, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios de primera categoría del concurso 31/1993, de Lotería, a celebrar el día 29 de julio de 1993, y del concurso 31-2/1993, de Lotería, a celebrar el día 31 de julio de 1993.
Resolución de 22 de julio de 1993, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos los valores correspondientes al mes de junio de 1993 de índices de referencia de préstamos hipotecarios.
Resolución de 13 de julio de 1993, de la Dirección General de Protección Civil, por la que se hace pública la concesión de subvenciones a familias e instituciones sin fin de lucro, para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otras de reconocida urgencia.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda la cancelación de la inscripción de un laboratorio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, por traslado de las instalaciones, y la inscripción del mismo laboratorio en el nuevo emplazamiento.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio «Prointec, Sociedad Anónima», Mocejón (Toledo), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscripción.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio «Vicrusa, Sociedad Anónima», Antequera (Málaga), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscripción.
Corrección de errores de la Resolución de 27 de enero de 1993, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al terminal facsímil grupo-3 con discriminador, marca «Canon», modelo Fax-T40.
Orden de 18 de junio de 1993 por la que se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la denominada «Fundación para la Investigación en Urología», de Madrid.
Orden de 24 de junio de 1993 por la que se autoriza al Conservatorio Profesional de Música de Ceuta a impartir los grados elemental y medio de varias enseñanzas.
Orden de 24 de junio de 1993 por la que se autoriza a la Escuela de Música «Santa Cecilia», de Valladolid, a impartir primer y segundo curso de «Armonía y Melodía Acompañada».
Orden de 25 de junio de 1993 por la que se deniega al Centro privado denominado «Centro Educativo Paideia», de Mérida (Badajoz), la autorización como Centro de Educación Primaria.
Orden de 30 de junio de 1993 por la que se amplía el plazo de justificación de los premios denominados «Publicaciones Escolares», convocados por Orden de 3 de diciembre de 1992.
Orden de 2 de julio de 1993 por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas para el desarrollo de actividades de apoyo a la educación ambiental, convocadas por Orden de 1 de octubre de 1992.
Orden de 2 de julio de 1993 por la que se autoriza el cambio de titularidad del Centro privado de Educación Especial «Magunas», de Madrid.
Orden de 2 de julio de 1993 por la que se concede la autorización de apertura y funcionamiento y se procede a la inscripción en el Registro de Centros al Centro de Educación Primaria «Pequeño Príncipe», de Leganés (Madrid).
Orden de 2 de julio de 1993 por la que se concede la autorización de apertura y funcionamiento y se procede a la inscripción en el Registro de Centros al Centro rural incompleto de Educación Primaria «Nuestra Señora de la Providencia», de Montemolin (Badajoz).
Orden de 2 de julio de 1993 por la que se concede al Instituto de Educación Secundaria de Oviedo (Asturias) la denominacion de «Cerdeño».
Orden de 5 de julio de 1993 por la que se resuelve la concesión de ayudas para financiar actividades de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de ámbito no estatal, convocadas por Orden de 1 de febrero de 1993.
Orden de 8 de julio de 1993 por la que se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la denominada «Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial», de Madrid.
Orden de 9 de julio de 1993 por la que se concede la autorización definitiva para su apertura y se procede a la incripción en el Registro de Centros al Centro privado de Bachillerato «Pedro Poveda», de Palma de Mallorca (Baleares).
Orden de 9 de julio de 1993 por la que resuelve declarar que el Centro privado de Educación Preescolar «Sagrado Corazón-Esclavas», de Burgos, ha decaído en su derecho a concertar.
Orden de 9 de julio de 1993 por la que se deniega al Centro privado de Educación Preescolar «Las Vocales», a ubicar en la barriada Hispanoamérica, de Los Dolores-Cartagena (Murcia), la autorización para impartir enseñanzas en el nivel de Educación Preescolar.
Orden de 9 de julio de 1993 por la que se extingue el concierto educativo al Centro privado de Educación Primaria-Educación General Básica «Prosciencia», de Alcorcón, y se aprueba el concierto del Centro de Educación Primaria-Educación General Básica «Alkor», de Alcorcón (Madrid), por traslado de las instalaciones.
Orden de 9 de julio de 1993 por la que se autoriza, por necesidades de escolarización, a la Sección de Formación Profesional de primer grado «Nuestra Señora de Montserrat», con domicilio en la calle Trévelez, sin número, de Madrid, para que imparta anticipada y provisionalmente el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
Orden de 9 de julio de 1993 por la que se deniega la autorización de la implantación de las enseñanzas de Formación Profesional Especial, modalidad Adaptada, al Centro «Parroquial San Federico», sito en Madrid.
Orden de 9 de julio de 1993 por la que se aprueba que el Centro privado de Formación Profesional de Primer Grado «Oretana», de Burguillos (Toledo), pueda acogerse al régimen de conciertos establecido por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueban determinados proyectos editoriales para Educación Primaria y se autoriza el uso de los materiales curriculares correspondientes en Centros docentes públicos y privados.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Dirección General de Programación e Inversiones, por la que se hace pública la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo número 59.914, sobre renovación del concierto educativo del Centro de Educación Primaria/EGB «Santillana», de Madrid.
Resolución de 8 de julio de 1993, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento, del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Eloísa Muñoz Pérez.
Resolución de 15 de julio de 1993, de la Secretaría General del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, por la que, en cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apartado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se publican las subvenciones reconocidas en el segundo trimestre de 1993.
Resolución de 19 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en los recursos números 01/0000382/1993 y 01/0000407/1993, interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional.
Resolución de 19 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso número 01/0000292/1993, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional.
Corrección de errores de la Resolución de 8 de junio de 1993, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de la revisión salarial del Convenio colectivo de Industrias de Conservas Vegetales.
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Dirección General de Comercio Exterior, por la que se reconocen los beneficios arancelarios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre, modificado por los Reales Decretos 932/1986, de 9 de mayo, y 1640/1990, de 20 de diciembre, a la Empresa «Inmuebles y Aparcamientos Alfa-5, Sociedad Anónima», y otra.
Resolución de 1 de julio de 1993, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Comunidad Foral de Navarra.
Orden de 8 de julio de 1993 por la que se conceden títulos de productor de semillas con carácter definitivo a distintas Entidades.
Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica «Lenteja de La Armuña» y su Consejo Regulador.
Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica «Espárrago de Navarra» y su Consejo Regulador.
Resolución de 2 de julio de 1993, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se anula la concesión del Título de Productor de Semillas a distintas Entidades.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Subsecretaría para las Administraciones Públicas, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito por el Servicio Andaluz de Salud, por una parte, y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, por otra, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a Entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con dichas Mutualidades.
Resolución de 7 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito por el Servicio Gallego de Salud, por una parte, y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, por otra, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a Entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con dichas Mutualidades.
Resolución de 13 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y la Comunidad Autonoma de Galicia, a través de la Consejería de Sanidad, para la prestación, por esta última, de funciones de asesoramiento e informe.
Resolución de 13 de julio de 1993, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Nacional de Administración Pública y el Ente Público Radiotelevisión Española.
Orden de 2 de julio de 1993 por la que se adquiere para la Diputación Provincial de Toledo una arqueta en subasta celebrada el día 1 de julio de 1993.
Orden de 7 de julio de 1993 por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado de una aguada titulada «Domingo de Ramos en Sevilla», de José García y Ramos.
Resolución de 30 de junio de 1993, del Instituto de la Cinematografía y de la Artes Audiovisuales, por la que se publican las subvenciones concedidas en el primer semestre de 1993 para la celebración y realización de festivales de cinematografía y artes audiovisuales.
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Subsecretaria, por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Madrid para la realización de programas experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos.
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de programas experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos.
Resolución de 6 de julio de 1993, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización de programas experimentales de prevención en situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se producen malos tratos.
Resolución de 26 de julio de 1993, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta el día 26 de julio de 1993, y que tendrán la consideración de «cotizaciones oficiales» a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid