Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don César González Palacios.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Joaquín Muñoz del Castillo.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Justo Carlos Abella y Ramallo.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Ricardo Peidro Conde.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Pablo María Sánchez-Terán Hernández.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José Manuel López-Barrón de Labra.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Raimundo Pérez-Hernández Torra.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Miguel Angel Fernández-Mazarambroz Bernabeu.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Manuel Pombo Bravo.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Alvaro Ozores Salaverría.
Orden de 16 de diciembre de 1993 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Ricardo Zalacaín Jorge.
Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se dispone el cese de don Luis Cueto Alvarez de Sotomayor como Subdirector general de Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos de la Seguridad Social.
Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se dispone el nombramiento de doña María Avelina Llorden Miñambres como Subdirectora general de Inspección de Relaciones Laborales y Seguridad e Higiene.
Resolución de 31 de diciembre de 1993, de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se hace público el cese del Jefe de Area.
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Antonio Rodríguez Torres, Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas de la Navegación».
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Isabel Gentil García Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Obdulio López Mayorga Catedrático de Universidad, adscrito al área de concimiento de «Química Física».
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Ignacio Carreras Egaña Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Remedios Morales Raya Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Santana Lario Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 3 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Belmonte Gea Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Filología Francesa».
Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Universidad Jaume I, de Castellón, por la que se nombra, en virtud de concurso público, a don José Vicente Aymerich Miralles Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Análisis Matemático».
Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luciano González García Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Física».
Resolución de 9 de diciembre de 1993, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores de la misma a don Juan Fernández Sierra y a otros.
Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Miguel Angel Sobrino Blanco Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Análisis Matemático», del Departamento de Análisis Matemático, a doña María Victoria Otero Espinar. Plaza número 1130/1992.
Resolución de 13 de diciembre de 1993, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ramón Garitagoitia Padrones Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, a don Bernardo José Gómez Durán.
Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Cirugía», del Departamento de Cirugía, a doña María Teresa Rodríguez Ares, plaza número 1114/92.
Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento de «Química Inorgánica», a doña Concepción Salinas Martínez de Lecea.
Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», del Departamento de Tecnología de las Comunicaciones de esta Universidad, a don José Ramón Fernández Bernárdez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid