Acuerdo de 24 de mayo de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María del Pilar Seco de Herrera Lorenzo, Jueza sustituta de los Juzgados de Montilla (Córdoba).
Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, convocado por Orden de 22 de abril de 1994.
Resolución de 12 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo en los Servicios Perífericos, correspondiente al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.
Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el cese del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luis Castañón Albo como Jefe del Sector Aéreo de Badajoz, Jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y Jefe del Ala número 23.
Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, don José García Rodríguez como Subdirector general de Estudios y Planes de la Dirección General del Servicio Militar del Ministerio de Defensa.
Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone el cese del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Bayardo José Abos Coto como Jefe del Sector Aéreo de Albacete, Jefe de la Base Aérea de Albacete y Jefe del Ala número 14.
Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone el cese del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Juan Pedro Sánchez Alajarin como Jefe del Sector Aéreo de Murcia, Jefe del Aeródromo Militar de Alcantarilla y Jefe de la Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada».
Orden de 18 de mayo de 1994 por la que se dispone el nombramiento del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire don Ignacio de Zulueta Herrero, como Jefe del Sector Aéreo de Badajoz, Jefe de la Base Aérea de Talavera la Real y Jefe del Ala número 23.
Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, don José García Rodríguez como Jefe del Sector Aéreo de Murcia, Jefe de la Base Aérea de San Javier y Director de la Academia General del Aire.
Orden de 30 de mayo de 1994 por la que se dispone el nombramiento del Coronel de la Escala Superior del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Antonio García Lozano como Jefe del Sector Aéreo de Albacete, Jefe de la Base Aérea de Albacete y Jefe del Ala número 14.
Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Dirección General de Servicios, por la que se hace pública la adjudicación de la convocatoria por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 28 de abril de 1994.
Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Acuerdos de 31 de mayo y 2 de junio de 1994, de la Junta Eelctoral Central, de designación de los Vocales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones al Parlamento Europeo y al Parlamento de Andalucía a celebrar el 12 de junio de 1994.
Resolución de 3 de mayo de 1994, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña Ana Isabel Ortiz Gutiérrez Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento «Toxicología y Legislación Sanitaria».
Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Manuel Fernández Fernández Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Sociología».
Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Antonio Palazuelo Manso Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada».
Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Criptana Escobar Fernández Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación».
Resolución de 13 de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Ana María Pérez López Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Filología Alemana».
Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Ignacio Félix Domínguez Vázquez en el área de conocimiento de «Sociología», cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero de 1993.
Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Ramón Cortada Corominas como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 19 de mayo de 1994, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Teodor María Jove Lagunas como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Ricard Bonadona i Cabarrocas como Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 20 de mayo de 1994, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don José María Nolla Brufau como Catedrático de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid