Real Decreto 1171/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a don Juan Bautista Pardo García.
Real Decreto 1172/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a don Guillermo Vidal Andreu.
Real Decreto 1173/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a don Eduardo Gota Losada.
Real Decreto 1174/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a don Claudio Movilla Alvarez.
Real Decreto 1175/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a don Daniel Mata Vidal.
Real Decreto 1176/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a don Julián Pérez-Templado Jordán.
Real Decreto 1177/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a don Juan José Marí Castelló-Tárrega.
Real Decreto 1178/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a don José Ramón San Román Moreno.
Real Decreto 1179/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a don José Rodríguez Jiménez.
Real Decreto 1180/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra a don Jesús María Rodríguez Ferrero.
Real Decreto 1181/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a don Angel Juanes Peces.
Real Decreto 1182/1994, de 27 de mayo, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares a don Angel Reigosa Reigosa.
Acuerdo de 31 de mayo de 1994, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven las reclamaciones al Escalafón General de la Carrera Judicial y Escala anexa de Magistrados de Trabajo, cerrado al 31 de marzo de 1994.
Orden de 10 de mayo de 1994 por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, y la consiguiente baja en el servicio de don Gonzalo Morales Guerrero.
Resolución de 1 de junio de 1994, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo, provistos por el procedimiento de libre designación, en la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de distintos puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación, entre otras, por Orden de 22 de marzo de 1994.
Resolución de 9 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Huétor-Santillán (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Arona (Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de dos Técnicos de Administración General.
Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Solana de los Barros (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Policía local.
Resolución de 11 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Policía local.
Resolución de 17 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Tesorero municipal y un Auxiliar administrativo.
Resolución de 18 de mayo de 1994, del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo.
Resolución de 9 de mayo de 1994, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Joaquín Angel García Morillo Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Constitucional».
Resolución de 23 de mayo de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Santiago Muñoz Machado Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Resolución de 25 de mayo de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistema Informáticos», departamento de Física Aplicada, a don Iván Alvarez Navia.
Resolución de 30 de mayo de 1994, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco de Asís Ramírez Chasco Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid