Real Decreto 1955/1995, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Manuel Lopez-Barrón de Labra como Embajador de España en la República de Honduras.
Real Decreto 1956/1995, de 1 de diciembre, por el que se designa a don José Manuel Lopez-Barrón de Labra, Embajador de España en la República Dominicana.
Real Decreto 1957/1995, de 1 de diciembre, por el que se designa a don Carlos Gómez -Múgica Sanz, Embajador de España en la República de Honduras.
Resolución 160/39196/1995, de 22 de noviembre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se nombra Guardia Segundo a un Guardia Civil eventual.
Real Decreto 1958/1995, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Eladio Montoya Melgar, como Director general de Investigación Científica y Técnica.
Real Decreto 1959/1995, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Roberto Fernández de Caleya y Alvarez como miembro del Consejo de Universidades.
Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Luis Egea Martínez como miembro del Consejo de Universidades.
Real Decreto 1961/1995, de 1 de diciembre, por el que se nombra Director general de Investigación Científica y Enseñanza Superior a don Eladio Montoya Melgar.
Real Decreto 1962/1995, de 1 de diciembre, por el que se nombra miembro del consejo de Universidades a don Eladio Montoya Melgar.
Real Decreto 1963/1995, de 1 de diciembre, por el que se nombra miembro del Consejo de Universidades a don Miguel Angel Quintanilla Fisac.
Orden de 8 de noviembre de 1995 por la que cesa, a petición propia, don Francisco Javier Alvarez García como Vicerrector de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».
Orden de 8 de noviembre de 1995 por la que cesa, a petición propia, doña Aurora Egido Martínez como Vicerrectora de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo».
Resolución de 13 de noviembre de 1995, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Física» del Departamento de Química Física, a don Juan Carlos García Monteaguado.
Resolución de 14 de noviembre de 1995, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan de Pablos Pons, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diagnostico en Educación.
Resolución de 15 de noviembre de 1995, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel Jiménez Durán Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 15 de noviembre de 1995, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Margarita Aparecida Robles Carrillo Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales».
Resolución de 15 de noviembre de 1995, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Martín María Razquin Lizarraga Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento «Derecho Administrativo».
Resolución de 15 de noviembre de 1995, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael García Santos Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 16 de noviembre de 1995, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco Miguel Sánchez Tortosa, del área de conocimiento «Biología Animal», en virtud de concurso.
Resolución de 17 de noviembre de 1995, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Carmen Gómez Rivero, del área de conocimiento de «Derecho Penal»,en virtud de concurso.
Resolución de 17 de noviembre de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Carmelo Medina Casado Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa» del Departamento de Filología Inglesa.
Resolución de 17 de noviembre de 1995, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Sergio Ariza Segovia Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología» del Departamento de Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología.
Resolución de 20 de noviembre de 1995, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Derecho Procesal», a don Fernando Gallego Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid