Orden de 13 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de don Manuel Alonso Martín-Sonseca como Subdirector general de Asistencia Jurídica y Coordinación de la extinta Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.
Orden de 25 de junio de 1996 por la que se dispone el cese de Directores provinciales de Educación y Ciencia.
Orden de 25 de junio de 1996 por la que se nombran Directores provinciales de Educación y Ciencia.
Orden de 20 de junio de 1996 por la que se acuerda el cese de don Antonio Martínez Morales como Director provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación en Córdoba.
Real Decreto 1547/1996, de 21 de junio, por el que se dispone el cese como Director general de Cooperación Territorial de don Adolfo Hernández Lafuente.
Real Decreto 1549/1996, de 21 de junio, por el que se nombra Director general de Cooperación Territorial a don Francisco de Asís Sanz Gandasegui.
Corrección de errores del Real Decreto 1479/1996, de 17 de junio, por el que se nombra a don Rafael Matesanz Acedos Director general de Atención Primaria y Especializada del Instituto Nacional de la Salud.
Resolución de 17 de mayo de 1996, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se resuelve el concurso para la provisión del puesto de Jefe/a de Sección de personal de administración y servicios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid