Real Decreto 1527/1996, de 17 de junio, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Luis Manuel López Mora.
Orden 430/38619/1996, de 2 de agosto, por la que cesa el General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra don Juan Eleta Sequera, en situación de reserva, como Asesor Militar del Administrador de la Unión Europea en Mostar (Bosnia-Herzegovina).
Orden de 26 de julio de 1996 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 31 de julio de 1996 por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 31 de julio de 1996 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se corrige la de 15 de julio de 1996, que resuelve el concurso de méritos convocado por Orden de 29 de mayode 1996.
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda el cese en puesto de trabajo de libre designación, de don Primitivo Gómez Torán como Consejero de Agricultura en la Consejería de Agricultura en Suiza-Ginebra.
Orden de 2 de agosto de 1996 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don José Barreiro Seoane como Consejero de Agricultura en la Consejería de Agricultura en Suiza-Ginebra.
Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Analistas de Informática de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 2 de agosto de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Orden de 31 de julio de 1996 por la que se dispone el cese de don Luciano Sáez Ayerra como Subdirector general de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Resolución de 10 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Guadix (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Policía local.
Resolución de 11 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Comillas (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía Local.
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Diputación Provincial de Jaén, por la que se hace público el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Resolución de 18 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Policías locales.
Resolución de 19 de julio de 1996, del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (Orense), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Sanchís Almenar en el área de conocimiento de «Tecnología de Alimentos».
Resolución de 3 de julio de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Pedro Gallardo Torrano en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María José del Moral Ávila Profesora titular de Universidad adscrita al área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña María Victoria Velasco Collado Profesora titular de Universidad adscrita al área de conocimiento de «Análisis Matemático».
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Ángel José Rosado García Profesor titular de Universidad adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 9 de julio de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Sánchez Alhama Profesor titular de Universidad adscrito al área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se da publicidad al nombramiento de dos funcionarios por el sistema de libre designación.
Resolución de 15 de julio de 1996, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Argimiro Llamas Marcos Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química Orgánica» adscrita al departamento de Química y Ciencia de los Materiales.
Resolución de 17 de julio de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Domínguez Delgado Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada» adscrita al departamento de Matemática Aplicada I.
Resolución de 18 de julio de 1996, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se hace pública la sustitución de un miembro del Consejo Social de la misma.
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Estany Illa, en el área de conocimiento de «Producción Animal».
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Marcos Gracia Moya en el área de conocimiento de «Producción Vegetal».
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Inmaculada Lores Gotzet en el área de conocimiento de «Historia del Arte».
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Luz Mandingorra Llavata Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas».
Resolución de 19 de julio de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Xavier Masià Costa, en el área de conocimiento de «Filología Catalana».
Resolución de 22 de julio de 1996, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Enrique Moreno González Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Metodología de las Ciencias del Comportamiento».
Resolución de 29 de julio de 1996, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Samuel Gento Palacios Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid