Real Decreto 2508/1996, de 5 de diciembre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don Aurelio Menéndez Menéndez.
Real Decreto 2517/1996 de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Luis Albentosa Puche como Director general de Política Económica y Defensa de la Competencia.
Real Decreto 2518/1996, de 5 de diciembre, por el que se nombra a don Luis de Guindos Jurado Director general de Política Económica y Defensa de la Competencia.
Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Javier Tarancón Torres como Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Orden de 2 de diciembre de 1996 por la que se nombra a don LLuis Ramis D?Ayreflor Cardell como Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir puestos de esta Secretaría de Estado, por el sistema de libre designación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de octubre de 1996.
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en las pruebas selectivas convocadas en 1995 por la Consejería de Trabajo y Función Pública del Gobierno de Canarias.
Resolución de 25 de noviembre de 1996, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo vacantes en este organismo, convocados a libre designación por Resolución de 11 de octubre de 1996.
Resolución de 26 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se declara desierto un puesto de trabajo, convocado, a libre designación, por Resolución de 12 de septiembre de 1996.
Orden de 4 de noviembre de 1996 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 12 de septiembre de 1996.
Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don Agustín Piedrabuena León como Consejero de Agricultura en la Consejería de Agricultura en Rusia-Moscú.
Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don Luis María Esteruelas Hernández como Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en Estados Unidos-Washington.
Resolución de 31 de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Muxia (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 8 de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 8 de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.
Resolución de 11 de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Capdepera (Baleares),por la que se hace público el nombramiento de cinco Policías Locales.
Resolución de 12 de noviembre de 1996, del Ayuntamiento de Deifontes (Granada), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar de Administración General.
Resolución de 31 de octubre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Jaramillo Morilla Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería del Terreno», adscrita al Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno.
Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Salvador Paz Barroso Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno.
Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Isabel Marrero Arencibia Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisiología».
Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Marta Clement Lorenzo Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Manuel Ferrer Bajón Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José Juan Pazos Arias Profesor titular de la Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Telemática».
Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Josefa Montoya García Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de Medicina.
Resolución de 12 de noviembre de 1996, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Rosa María Moruno García Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de Medicina.
Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Sergio López Gregorio Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Javier Pérez Álvarez Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 13 de noviembre de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid