Real Decreto 2444/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra Decano de los Juzgados de Almería a don Luis Miguel Columna Herrera.
Real Decreto 2445/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra Jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial a don Mariano de Oro-Pulido López.
Real Decreto 2446/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra al Magistrado don Jesús Eugenio Corbal Fernández, con destino en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para el cargo de Director de la Escuela Judicial.
Real Decreto 2447/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra a don Francisco Javier Pereda Gámez, Magistrado con destino en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, para ocupar plaza de Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 2448/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra a don Andrés Salcedo Velasco, Magistrado con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para ocupar plaza de Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial.
Real Decreto 2449/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
Real Decreto 2450/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a don Emilio Frías Ponce.
Real Decreto 2452/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a don José Augusto de Vega Ruiz.
Real Decreto 2453/1996, de 22 de noviembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Xavier O?Callaghan Muñoz.
Real Decreto 2454/1996, de 22 de noviembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don José Mateo Díaz.
Real Decreto 2455/1996, de 22 de noviembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Fernando Salinas Molina.
Real Decreto 2456/1996, de 22 de noviembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt.
Real Decreto 2457/1996, de 22 de noviembre, por el que se nombra a don Julio Alberto García Lagares, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Antonio García Tabuenca como Consejero del Instituto Español de Comercio de Exterior (ICEX).
Orden de 3 de diciembre de 1996 por la que se dispone el nombramiento de doña María Luisa Bárcenas Gutiérrez como Consejera del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Orden de 5 de noviembre de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo en los Servicios Centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, convocados por el sistema de libre designación.
Orden de 11 de noviembre de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Ricardo de Arce y Bilbao como Subdirector general de Personal de la Seguridad en la Dirección General de la Administración de la Seguridad.
Orden de 11 de diciembre de 1996 por la que se designa Vocal del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, en representación de la Real Academia de la Historia.
Corrección de erratas de la Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso convocado por Resolución de 20 de junio de 1996.
Corrección de erratas de la Resolución de 18 de noviembre de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Julián Zornoza Navarro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid