Acuerdo de 10 de junio de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de juez en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Acuerdo de 10 de junio de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de juez en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Real Decreto 905/1997, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don Ignacio Aguirre Borrell como Embajador de España en la República de Costa Rica.
Real Decreto 906/1997, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de don Gabriel Ferrán de Alfaro como Embajador de España en el Reino de Marruecos.
Real Decreto 907/1997, de 16 de junio, por el que se designa a don Víctor Ibáñez-Martín Mellado Embajador de España en la República de Costa Rica.
Real Decreto 908/1997, de 16 de junio, por el que se designa a don Jorge Dezcallar de Mazarredo Embajador de España en el Reino de Marruecos.
Orden de 2 de junio de 1997 por la que se procede a dar publicidad a la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados por el sistema de libre designación, en los servicios periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Félix Nieto Ruiz.
Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se nombra funcionario de carrera del cuerpo de maestros a don José Antonio Sánchez Aarmoutse.
Orden de 23 de mayo de 1997 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Óscar García Sánchez.
Real Decreto 909/1997, de 16 de junio, de por el que se dispone el cese de don Alfonso arias cañete como secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 910/1997, de 16 de junio, por el que se nombra a don Luis Julián del val Hernández Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.
Orden de 5 de junio de 1997 por la que se dispone el cese de don Pedro Hernández Navarro como Director provincial de Industria y Energía en Valencia.
Orden de 5 de junio de 1997 por la que se dispone el cese de don Andrés Herranz Soler como Director Provincial de Industria y Energía en Sevilla.
Orden de 3 de junio de 1997 por la que se acuerda el cese de don Eloy Ramos Rodríguez como Subdirector general de la Subdirección General de Prospectiva y Relaciones Científicas en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Orden de 3 de junio de 1997 por la que se acuerda el cese de doña Ana Regina Segura Martínez como Subdirectora general en la Subdirección General de Coordinación de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural.
Resolución de 21 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Villamartín de Valdeorras (Orense), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 22 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace público el nombramiento de un Director del Centro de Información Juvenil, Interino.
Resolución de 22 de abril de 1997, del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace público el nombramiento de una Informadora Documentalista del Centro de Información Juvenil, Interina.
Resolución de 13 de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios y se adjudica una plaza de personal laboral.
Resolución de 20 de mayo de 1997, del Ayuntamiento de San Felices de Buelna (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 22 de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Granada, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 22 de mayo de 1997, de la Diputación Provincial de Soria, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Almenara (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 23 de mayo de 1997, del Ayuntamiento de Betera (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de tres Policías Locales.
Resolución de 23 de mayo de 1997, de la Universidad Jaume I de Castellón, por la que se nombra a don Antonio Pérez González Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica».
Resolución de 2 de junio de 1997, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesora titular de Universidad y Profesor titular de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 1995.
Corrección de erratas de la Resolución de 21 de abril de 1997, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de registro de personal de diversos profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid