Real Decreto 1155/1997, de 11 de julio, por el que se nombra a don Enrique Múgica Herzog, Presidente de la Comisión de Investigación de las transacciones de oro procedente del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
Real Decreto 1156/1997, de 11 de julio, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de División don Evaristo Muñoz Manero.
Real Decreto 1157/1997, de 11 de julio, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Francisco Díez Moreno.
Real Decreto 1158/1997, de 11 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don José María Sánchez de Toca Catalá.
Real Decreto 1159/1997, de 11 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don José Ignacio Pastor Iglesias.
Resolución de 11 de julio de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Aurelio García Martín como Director del Servicio de Auditoría Interna.
Real Decreto 1165/1997, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Fernando Tejerina García como Secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo.
Real Decreto 1166/1997, de 11 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado de Universidades, investigación y Desarrollo a don Manuel Jesús González González.
Orden de 20 de junio de 1997 por la que se dispone el nombramiento mediante el sistema de libre designación, previa convocatoria pública, de don Ramón Eimil Pardo como Director provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Girona.
Real Decreto 1167/1997, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Tomás Rubio de Villanueva como Director general de Planificación y Desarrollo Rural
Real Decreto 1168/1997, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio Rodríguez de la Borbolla y Vázquez como Director general del Fondo Español de Garantía Agraria.
Real Decreto 1169/1997, de 11 de julio, por el que se nombra a don Antonio Rodríguez de la Borbolla y Vázquez Director general de Planificación y Desarrollo Rural.
Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Rodrigo Peruga Urrea Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 18 de junio de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don José Luis Allué Andrade Profesor titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don David Alcaide López de Pablo, Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Benigno Lázaro Gómez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos».
Resolución de 20 de junio de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Alfonso López Yepes Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación».
Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don José Ramón Caballero de la Calle Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Producción animal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal.
Resolución de 25 de junio de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don José Manuel Gilpérez Aguilar Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
Resolución de 27 de junio de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña María Reyes López Alañón, Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Química-Física», adscrita al Departamento de Química-Física.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid