Acuerdo de 23 de octubre de 1997, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Miguel Ángel Llenin Pujol Juez sustituto de La Seu d?Urgell (Lleida).
Orden de 13 de octubre de 1997 por la que se incluye en el grupo D de los de clasificación del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Salvador Díaz Franco y otros cinco más que se relacionan en el anexo a esta Orden.
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos de los nombramientos de don Antonio Alcaide Martín y 17 más como funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se resuelve parcialmente el concurso específico referencia E1/97, convocado por Orden de 22 de mayo de 1997.
Orden de 3 de octubre de 1997 por la que se resuelve concurso referencia E3/97, convocado por Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 26 de junio de 1997, para la provisión de vacantes en el citado Departamento.
Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Xátiva (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías Locales.
Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Montesa (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Local.
Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Caudete (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de Director de la Biblioteca Municipal.
Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Puenteáreas (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Riudarenes (Girona), por la que se hace público el nombramiento de una Administrativa de Administración General.
Resolución de 7 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de un Portero.
Resolución de 30 de septiembre de 1997, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a don Juan Frau Munar Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica nombramiento de Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombramientos de Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco Javier Pablo Idoate Iribarren, área de conocimiento «Dibujo», cuya plaza fue convocada por Resolución de 26 de septiembre de 1996.
Resolución de 15 de octubre de 1997, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Helena Fernandes Rodrigues, área de conocimiento «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», cuya plaza fue convocada por Resolución de 26 de septiembre de 1996.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid