Real Decreto 124/1998, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Samuel Pellicer Bergos.
Real Decreto 125/1998, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don Alfonso Mosquera Areces.
Real Decreto 126/1998, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Manuel Calvo Freijomil.
Real Decreto 127/1998, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Emilio Poyo-GuerreroSancho.
Real Decreto 128/1998, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Yago Ramón Fernández de Bobadilla y Bufalá.
Real Decreto 129/1998, de 30 de enero, por el que se promueve al empleo de General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar al General Auditor don Agustín Corrales Elizondo.
Real Decreto 130/1998, de 30 de enero, por el que se dispone el cese como Fiscal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo del General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Agustín Corrales Elizondo
Real Decreto 131/1998, de 30 de enero, por el que se nombra Asesor Jurídico General de la Defensa al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Agustín Corrales Elizondo.
Orden de 29 de diciembre de 1997 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don Álvaro González Coloma Pascua como Director de la Agencia para el Aceite de Oliva.
Orden de 19 de enero de 1998 por la que se retrotraen al 24 de febrero de 1990 los efectos económicos y administrativos de las integraciones de doña María Pilar Warletta García y doña María Oliva Durán Gallardo en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Resolución de 19 de enero de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos de los nombramientos de doña María del Carmen Aguilera Bautista y cinco más, como funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Resolución de 19 de diciembre de 1997, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra a doña María Dolores Franco Fernández Profesora titular de Universidad/Facultativo Especialista de Área, del área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita al Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Resolución de 19 de diciembre de 1997, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra a doña Olga García López Profesora titular de Universidad/Facultativo Especialista de Área, del área de conocimiento de «Psiquiatría», adscrita al Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Carlos Álvarez Aledo Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y Empresa.
Resolución de 26 de diciembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña María Mairena Martín López Catedrática de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica.
Resolución de 29 de diciembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don Jaime Lorente Sainz Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Pintura», adscrita al Departamento de Arte.
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Andrés Canto Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal».
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña Gracia María Luchena Mozo Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario» adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica.
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Granda Vera, Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal».
Resolución de 2 de enero de 1998, de la Universidad de Castilla-la Mancha, por la que se nombra a don Ángel Carnicer Mena Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Química.
Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don José Tejero Manzanares Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos.
Resolución de 5 de enero de 1998, de la Universidad de Castilla-la Mancha, por la que se nombra a don Pablo Higueras Higueras Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Prospección e Investigación Minera», adscrita al Departamento de Ingeniería Geológica y Minera.
Resolución de 8 de enero de 1998, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nombramiento de don Amadeu Soberanas Lleó como Catedrático de Universidad.
Resolución de 9 de enero de 1998, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Psicología Social», Departamento de Psicología Social y Antropología, a doña María del Carmen Herrero Alonso.
Resolución de 21 de enero de 1998, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don José Heras Sánchez Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Teoría de la Literatura».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid