Real Decreto 337/1998, de 3 de marzo, por el que se dispone el cese de don Ignacio Velázquez Rivera como Presidente de la Ciudad de Melilla.
Real Decreto 338/1998, de 3 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Ciudad de Melilla a don Enrique Palacios Hernández.
Orden de 11 de febrero de 1998 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la carrera Fiscal a don Agustín López de San Román Regoyos.
Orden de 16 de febrero de 1998 por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Justicia, convocado por Orden de 7 de noviembre de 1997.
Orden 430/38168/1998, de 25 de febrero, por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Frutos Heredero Ibáñez como Jefe del Mando de Apoyo Logístico a la zona interregional «Centro».
Orden 430/38169/1998, de 25 de febrero, por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Emilio Martín Gallego como Jefe de la Segunda Jefatura de la Región Militar Noroeste y Comandante Militar de Valladolid y Palencia.
Orden 430/38170/1998, de 25 de febrero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Ramón García Escudero Urbiola como Jefe del programa «Coraza 2000» de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
Orden 430/38171/1998, de 25 de febrero, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Emilio Pérez Alamán como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Maniobra.
Orden de 30 de enero de 1998 por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario de don Jordi Ferrer Durán, del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto.
Resolución de 11 de febrero de 1998, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Maestro don Antonio Trujillo Escudero.
Orden de 20 de febrero de 1998 por la que se dispone el nombramiento de don Tomás Liniers Bernabeu, como Director de la Oficina Técnica y de Supervisión de Proyectos S. G. de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras, de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Orden de 6 de febrero de 1998 por la que se acuerda el nombramiento de don Fernando Martínez Serrano como Secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Resolución de 24 de febrero de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Resolución de 24 de febrero de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.
Resolución de 26 de febrero de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Resolución de 31 de enero de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se dispone el cese de don Jesús Ignacio Saiz Múgica como Subdirector general de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Dirección General de Costas.
Resolución de 7 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Dos Torres (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de un Psicólogo.
Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de un Asesor Jurídico.
Resolución de 9 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Lanjarón (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 10 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid