Real Decreto 170/1998, de 30 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida de don José Ramón San Román Moreno.
Acuerdo de 17 de marzo de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez en régimen de provisión temporal, efectuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Orden de 4 de marzo de 1998 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria, por interés particular, en la Carrera Fiscal a doña María Jesús Rodríguez Zarauz.
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Ángel Tomás Nebot Aparici, Registrador de la Propiedad de Sabadell número 2, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don José Joaquín Oria Liria, Registrador de la Propiedad de Sabadell número 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden 430/38254/1998, de 16 de marzo, por la que se dispone el cese del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Rafael Lorenzo Montero como Comandante del Grupo Alfa.
Orden 430/38255/1998, de 16 de marzo, por la que se dispone el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don José Manuel Marco Franco como Comandante del Grupo Alfa.
Resolución de 13 de marzo de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (L. D. 15/97).
Orden de 13 de marzo de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se dispone el nombramiento de don Carlos Niharra Martín como Subdirector general de Gestión de Recursos del Instituto Nacional de Empleo.
Orden de 20 de marzo de 1998 por la que se nombra Secretario general del Boletín Oficial del Estado a don Miguel Sánchez Alarcón.
Resolución de 17 de marzo de 1998, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se adjudica el puesto de Secretaría, clase 1.ª, del Ayuntamiento de Granada, de libre designación, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Orden de 23 de marzo de 1998 por la que se resuelve la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de trabajo vacante en el Departamento.
Resolución de 29 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de varios Guardias de la Policía Local.
Resolución de 26 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 27 de febrero de 1998, del Ayuntamiento de Rodeiro (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 2 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Cieza (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 2 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Mauro Hernández Benítez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid