Real Decreto 495/1998, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don Pablo Bravo Lozano como Vicepresidente de la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano.
Real Decreto 496/1998, de 27 de marzo, por el que se nombra a don Pablo Bravo Lozano Comisario general de la Sección Española en la «Exposición Universal de Hannover 2000».
Resolución de 6 de marzo de 1998, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se rectifica el anexo publicado en la de 11 de febrero de 1998, por la que se resolvía definitivamente el concurso de traslados entre el personal laboral fijo de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 27 de noviembre de 1997.
Real Decreto 499/1998, de 27 de marzo, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor don Juan Antonio Senén Ramírez.
Real Decreto 500/1998, de 27 de marzo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don Manuel Galán Ahumada.
Real Decreto 501/1998, de 27 de marzo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don Antonio Méndez Martín-Allegue.
Real Decreto 502/1998, de 27 de marzo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel de Sanidad don José Pablo Atienza Niño.
Orden de 3 de marzo de 1998 por la que se acuerda el cese de don Ramón Lorenzo Martínez como Director del Centro Nacional de Información Geográfica.
Orden de 18 de marzo de 1998 por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva.
Orden de 26 de marzo de 1998 por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.
Orden de 6 de marzo de 1998 por la que se dispone el cese de don Pedro Caselles Beltrán como Director del Centro de Investigación y Documentación Educativa, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional.
Orden de 16 de marzo de 1998 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para cubrir puestos de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, por el sistema de libre designación.
Resolución de 9 de marzo de 1998, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de tres Administrativos de Administración General.
Resolución de 25 de febrero de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco José Salguero Lamillar Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Lingüística General», adscrito al Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura.
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña María Rosario José Fernández-Coronado González Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña María Natividad Cervera Millán Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña Brigitte Jirku Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filología Alemana».
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don José Manuel Belenguer Rivera Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña María Luisa Cabrejas Hernansanz Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a doña María Consuelo Natividad Herrera Caso Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 3 de marzo de 1998, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Germán Alejandro Rodríguez Rodríguez Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 4 de marzo de 1998, de la Universidad «Rovira i Virgili», de Tarragona, por la que se nombran diversos Profesores de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 6 de marzo de 1998, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Antonio Martínez Marrero Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 6 de marzo de 1998, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Danut Munteanu Colán, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Filología Románica».
Resolución de 6 de marzo de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Pedro Mariano Mateo Collazos.
Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Universidad de Jaén, por la que se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación.
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José Ramón Gutiérrez Izquierdo Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filologías Gallega y Portuguesa», del Departamento de Filología Gallega.
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Antonio Álvarez Alonso Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química», del Departamento de Ingeniería Química.
Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación», Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, a doña María Manuela Moro Cabero.
Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don José Fernández Moreno Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid