Corrección de erratas de la Orden de 17 de marzo de 1998 por la que se nombran Jueces a los alumnos de la Escuela Judicial, una vez superado el curso de formación selectiva señalado en las oposiciones convocadas por Acuerdo de 17 de mayo de 1995.
Acuerdo de 31 de marzo de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Evangelina Vicente Martínez Juez sustituta de los Juzgados de Almazán (Soria).
Real Decreto 560/1998, de 2 de abril, por el que se designa a don Eduardo Junco Bonet Embajador de España en la República de Cuba.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, correspondientes a los grupos A y B.
Orden de 27 de marzo de 1998 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 12 de marzo de 1998, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que se nombra a don Ricardo Ramón Jarne, como Director del Centro Cultural de España en Santo Domingo (República Dominicana).
Orden de 24 de febrero de 1998 por la que se dispone el nombramiento de Notarios para la provisión de Notarías vacantes.
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del distrito notarial de Morón de la Frontera, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad don Francisco de Paula Martín Armada.
Resolución de 17 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se promocionan a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales, a los Secretarios de la Tercera Categoría que se relacionan.
Orden 430/38271/1998, de 26 de marzo, por la que se dispone el cese del Almirante don Rafael de Morales Romero como Director de la Célula de Planeamiento de la Unión Europea Occidental.
Orden 432/38272/1998, de 25 de marzo, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Julio Gutiérrez Díez como Delegado Especial Adjunto para las Dependencias en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid.
Resolución de 30 de marzo de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Fernando Manada del Campo como Subdirector general de Bienes Inmuebles en el Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Resolución de 30 de marzo de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don José Javier Martín Martín como Subdirector general de Bienes Inmuebles en el Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Orden de 16 de marzo de 1998 por la que se nombra a doña Concepción Peña Díaz funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros como seleccionada en el concurso-oposición convocado por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de 21 de mayo de 1992.
Orden de 18 de marzo de 1998 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso específico convocado por Orden de 16 de diciembre de 1997.
Real Decreto 561/1998, de 2 de abril, por el que se nombra a doña María Isabel Monreal Palomino Secretaria general técnica.
Orden de 9 de marzo de 1998 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento, para su provisión por el sistema de libre designación.
Corrección de erratas de la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, en la categoría de ATS/DUE, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 9 de febrero de 1996 de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud.
Resolución de 9 de febrero de 1998, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas de la misma.
Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Carlos Hidalgo Ciudad Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa»,adscrito al Departamento de Filología Inglesa (Literatura Inglesa y Norteamericana).
Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Miguel Pérez Romero Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrito al Departamento de Ingeniería Gráfica.
Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Carolina Sánchez-Palencia Carazo Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Inglesa»,adscrita al Departamento de Filología Inglesa (Literatura Inglesa y Norteamericana).
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Medicina» del Departamento de Medicina a don David Araujo Vilar.
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filologías Gallega y Portuguesa» del Departamento de Filología Gallega a doña Dolores Vilavedra Fernández.
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Óptica» del Departamento de Física Aplicada a don Jesús Liñares Beiras.
Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Filologías Gallega y Portuguesa» del Departamento de Filología Gallega a doña María del Rosario Álvarez Blanco.
Resolución de 11 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico» del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología a don Elisardo Manuel Ignacio Becoña Iglesias.
Resolución de 12 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Psicología Social» del Departamento de Psicología Social y Básica a don José Luis Domínguez Rey.
Resolución de 12 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería Química» del Departamento de Ingeniería Química a don Ramón José Méndez Pampín.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid