Resolución de 30 de marzo de 1998, de los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales a los aspirantes que han superado la oposición a dicho Cuerpo convocada el día 21 de febrero de 1997.
Real Decreto 377/1998, de 6 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don José Luis Antón de la Fuente.
Orden de 18 de marzo de 1998 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, a propuesta de la organización correspondiente.
Orden de 20 de marzo de 1998 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, a propuesta de la organización correspondiente.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 10 de febrero de 1998.
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adscribe a don Pascual Millán Castillo al Instituto de Educación Secundaria «Escuela de la Vid e Industrias Lácteas» de Madrid.
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adscribe a doña Julia Martínez Torales al Instituto de Educación Secundaria «Escuela de la Vid e Industrias Lácteas» de Madrid.
Orden de 17 de marzo de 1998 por la que se acuerda hacer pública la resolución de la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 27 de enero de 1998.
Orden de 24 de marzo de 1998 por la que se acuerda hacer pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 9 de febrero de 1998.
Orden de 2 de marzo de 1998 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento, para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento, para su provisón por el sistema de libre designación.
Resolución de 10 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, por la que se acuerda el nombramiento de don Jaime Doménech Mazón, como Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cooperación Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas.
Resolución de 24 de marzo de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Jordi Regincos Isern como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 16 de marzo de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Farmacia y Tecnología Famacéutica» del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica a doña María José Alonso Fernández.
Resolución de 17 de marzo de 1998, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Penal» del departamento de Derecho Público a don Carlos Suárez-Mira Rodríguez.
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala Administrativa de esta Universidad.
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad.
Resolución de 20 de marzo de 1998, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Luis Antonio Sáez Pérez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid