Acuerdo de 8 de septiembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura y Navarra.
Resolución de 18 de agosto de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Juan Francisco Bonilla Encina, Registrador de la Propiedad de Pinto, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 3 de septiembre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Eugenio Fernández Cabaleiro, Registrador de la Propiedad de Madrid número 29, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Orden 430/38765/1998, de 9 de septiembre, por la que se dispone el pase a la situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don José María Pérez Tudó.
Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto convocado por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 15).
Resolución de 8 de septiembre de 1998, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Aragón Rodríguez como Subdirector general de Administración y Análisis Presupuestarios del Instituto Social de la Marina.
Resolución de 25 de agosto de 1998, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), que rectifica la de 1 de junio de 1998 por la que se hace público el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.
Resolución de 27 de julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Javier García García Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos».
Resolución de 27 de julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Jesús Casanova Kindelan Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos».
Resolución de 27 de julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña María del Carmen Sanz Contreras Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica».
Resolución de 27 de julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don José Luis García Fernández Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 27 de julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Eduardo Cuchillo Ibáñez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 27 de julio de 1998, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Luis Manuel Navas Gracia Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 3 de agosto de 1998, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Pública», a doña Elena María Ronda Pérez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid