Real Decreto 1815/1998, de 31 de julio, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida de don Gonzalo Morales García.
Acuerdo de 22 de septiembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en situación administrativa de excedencia voluntaria en la carrera judicial a doña Rocío Inmaculada Anguita Mandly.
Orden de 22 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 14 de septiembre de 1998 por la que se corrigen errores de la de 16 de julio por la que se resuelve concurso general (2.G.97) para la provisión de puestos de trabajo.
Orden de 16 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de determinados puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (12/98).
Orden de 21 de septiembre de 1998 sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado de Valencia, de don Vicente García Juan, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos (C.E. 9/98).
Orden de 11 de septiembre de 1998 por la que se resuelve convocatoria del concurso general (referencia F6/98) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Orden de 21 de septiembre de 1998 por la que se resuelve convocatoria del concurso específico (referencia F7/98) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Orden de 10 de septiembre de 1998 por la que se corrigen errores de la de 24 de julio de 1998, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el concurso-oposición convocado por Orden de 4 de abril de 1997.
Orden de 14 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 9 de julio de 1998.
Orden de 15 de septiembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 24 de julio de 1998.
Orden de 17 de septiembre de 1998 por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a don Luis Rafael Pastor de Luis y a don Alberto Garcés Ederra.
Real Decreto 2101/1998, de 25 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José Manuel Serra Peris como Subsecretario de Industria y Energía.
Real Decreto 2102/1998, de 25 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Arturo González Romero como Director general de Industria.
Real Decreto 2103/1998, de 25 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Elisa Robles Fraga como Directora general de Tecnología y Seguridad Industrial.
Real Decreto 2104/1998, de 25 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Carlos José González-Bueno Catalán de Ocón como Director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Real Decreto 2105/1998, de 25 de septiembre, por el que se nombra a don José Manuel Serra Peris Secretario de Estado de Industria y Energía.
Real Decreto 2106/1998, de 25 de septiembre, por el que se nombra a don Carlos José González-Bueno Catalán de Ocón Subsecretario de Industria y Energía.
Real Decreto 2107/1998, de 25 de septiembre, por el que se nombra a don Arturo González Romero Director general de Industria y Tecnología.
Real Decreto 2108/1998, de 25 de septiembre, por el que se nombra a doña Elisa Robles Fraga Directora general de Industrias y Tecnologías de la Información.
Orden de 17 de septiembre de 1998 por la que se integra a doña Julia Cano Gatón, en la Escala de Personal Técnico Auxiliar de Sanidad, rama Celadores y Maquinistas «a extinguir».
Orden de 1 de septiembre de 1998 por la que se adjudican los puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 1 de julio de 1998.
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud en la categoría de Técnicos especialistas en Anatomía Patológica, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero).
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, en la categoría de Técnicos especialistas en Radioterapia, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero).
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, en la categoría de Técnicos especialistas en Laboratorio, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero).
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, en la categoría de Fisioterapeutas, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud.
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud en la categoría de Técnicos especialistas en Medicina Nuclear, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero).
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, en la categoría de Fisioterapeutas, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas, convocadas por Resolución de 9 de febrero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» del 28).
Resolución de 15 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud en la categoría de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico, a los adjudicatarios de plaza de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 24 de enero de 1996, de la Secretaría General del Instituto Nacional de la Salud («Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero).
Resolución de 10 de agosto de 1998, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier Hernández Paricio, Profesor titular de Universidad a don José Manuel Gutiérrez Jiménez, y Profesores titulares de Escuela Universitaria a don Antonio Zorzano Martínez y a don Manuel María Ruiz de Adana Santiago.
Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores universitarios.
Resolución de 9 de septiembre de 1998, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don José Antonio Comesaña Benavides Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Organización de Empresas», del Departamento de Organización de Empresas y Marketing.
Resolución de 11 de septiembre de 1998, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Chacón Montero Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería del Terreno».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid