Acuerdo de 3 de noviembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Resolución de 13 de octubre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1 de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid don José Luis Crespo Romeu, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 430/38922/1998, de 30 de octubre, por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, don Juan Ortuño Such, como Comandante de EUROFOR.
Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se organizan y adscriben las inspecciones de los servicios del Servicio de Auditoría Interna a zonas geográficas de actuación.
Real Decreto 2236/1998, de 16 de octubre, por el que se dispone la sustitución de dos Vocales del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones sindicales.
Orden de 23 de octubre de 1998 por la que se modifica, en ejecución de sentencia, la de 21 de julio de 1995, que resolvía el concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Empleo, convocado por Orden de 24 de marzo de 1995.
Orden de 28 de octubre de 1998 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso (7/98) convocado por Orden de 25 de agosto de 1998.
Orden de 28 de octubre de 1998 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso (8/98) convocado por Orden de 25 de agosto de 1998.
Orden de 28 de octubre de 1998 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso (9/98) convocado por Orden de 25 de agosto de 1998.
Orden de 28 de octubre de 1998 por la que se dispone el nombramiento de doña María del Sagrario Estévez Herrera como Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Badajoz.
Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos de los nombramientos de don Antonio Ocaña Reyes y don José Rojano Martínez, como funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Titulados Superiores de Servicios del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
Orden de 29 de octubre de 1998 por la que se finaliza la resolución de la convocatoria pública para la provisión por el sistema de libre designación.
Resolución de 1 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Notificador.
Resolución de 5 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Carlet (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 15 de octubre de 1998, de la Diputación Provincial de Valladolid, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 16 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Alginet (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 16 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de la entidad local de Bácor Olivar (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 19 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Arquitecto.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid