Acuerdo de 10 de noviembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado suplente y Jueces sustitutos para el año judicial 1998-1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco.
Acuerdo de 11 de noviembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Mario Moriel Baeza Juez sustituto de los Juzgados de Estepona (Málaga).
Corrección de errores del Acuerdo de 3 de noviembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se hacen públicos los nombramientos de Juez, en régimen de provisión temporal, efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Orden de 6 de noviembre de 1998 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 9 de octubre de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Elche, perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad, don Juan Manuel Clemente González.
Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia y su baja en el escalafón del mencionado Cuerpo de don Jesús Montiel Amo.
Orden 145/38943/1998, de 11 de noviembre, por la que cesa como Vocal del Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de Defensa para asuntos relacionados con la conciencia de defensa el Director general del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores don Santiago Cabanas Ansorena.
Orden 145/38944/1998, de 11 de noviembre, por la que se nombra Vocal del Consejo Asesor y Consultivo del Ministro de Defensa para asuntos relacionados con la conciencia de defensa al Director general de Relaciones Culturales y de Investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores don Antonio Núñez García-Saúco.
Resolución de 20 de octubre de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en el Área de Recaudación (C.A. 6/98).
Resolución de 20 de octubre de 1998, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en el Área de Gestión Tributaria (C.A. 5/98).
Orden de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone el cese de don Carlos Medrano Rodríguez como Director general del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Orden de 17 de noviembre de 1998 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Cal Pardo como Director general del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anula la de 27 de junio de 1994, en lo que afecta a la formalización del nombramiento de doña Carmen Enamorado Carmona para el puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Magán (Toledo).
Resolución de 20 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Carballiño (Ourense), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 27 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Monitor-Director.
Resolución de 27 de octubre de 1998, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Inspector de Rentas y Exacciones.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid