Real Decreto 2585/1998, de 27 de noviembre, por el que se nombra en propiedad Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, a don José Luis Marquina Díez.
Real Decreto 2586/1998, de 27 de noviembre, por el que se nombra en propiedad Magistrado de la Sección Cuarta, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de Valencia a don José María Tomás y Tío.
Acuerdo de 1 de diciembre de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 30 de septiembre de 1998, para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 2492/1998, de 20 de noviembre, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urríes.
Real Decreto 2729/1998, de 18 de diciembre, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada al Contralmirante don Juan José González-Irún Sánchez.
Real Decreto 2730/1998, de 18 de diciembre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Jesús María Bringas Andújar.
Real Decreto 2731/1998, de 18 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Ramón Mesa Domenech.
Real Decreto 2732/1998, de 18 de diciembre, por el que se nombra Almirante Jefe de la Zona Marítima de Canarias al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don José Antonio Zea Salgueiro.
Real Decreto 2733/1998, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Carlos Díaz Ruiz como Director general de Turismo.
Real Decreto 2734/1998, de 18 de diciembre, por el que se nombra a don Germán Porras Olalla Director general de Turismo.
Orden de 1 de diciembre de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (18/98).
Corrección de erratas de la Orden de 18 de noviembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se hacía pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación (17/98).
Resolución de 30 de noviembre de 1998, conjunta de la Subsecretaría de Economía y Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se integran, inicialmente, los funcionarios procedentes del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado en los Cuerpos constituidos en el artículo 57 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Orden de 1 de diciembre de 1998 por la que se resuelve parcialmente la de 4 de septiembre de 1998 sobre concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en los servicios centrales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
Orden de 25 de noviembre de 1998 por la que se nombra funcionario de carrera a don Manuel Fuster Rodríguez, al haber superado los procedimientos selectivos convocados por Orden de 28 de marzo de 1995, por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
Orden de 4 de diciembre de 1998 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.
Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación, por Resolución de 14 de septiembre de 1998, en el Museo Nacional del Prado.
Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone el nombramiento de doña M. Concepción Mayoral Paláu, como Subdirectora general de Programas para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Orden de 14 de diciembre de 1998 por la que se corrigen errores de la de 30 de noviembre de 1998 por la que se resuelve concurso de méritos referencia G4/98.
Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve la convocatoria para cubrir un puesto de esta Secretaría de Estado, por el sistema de libre designación.
Resolución de 17 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 25 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 27 de noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.
Resolución de 18 de noviembre de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Gracia Gómez de Terreros Guardiola Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Biología Vegetal» (Lugo), del Departamento de Biología Vegetal a doña María Victoria González González.
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicobiología» del Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología a doña María Concepción Losada Vázquez.
Resolución de 3 de diciembre de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José Luis Bella Sombría.
Resolución de 3 de diciembre de 1998, de la Secretaría General del consejo de Universidades, por la que se hacen públicos los números de Registro de Personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don José María Rodríguez de Santiago.
Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Elia María Canosa Zamora.
Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Ángel Sierra de Cozar.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid