Real Decreto 1244/1999, de 16 de julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de Extremadura a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Real Decreto 1245/1999, de 16 de julio, por el que se declara el cese de don Manuel Antonio Hermoso Rojas como Presidente del Gobierno de Canarias.
Real Decreto 1246/1999, de 16 de julio, por el que se nombra Presidente del Gobierno de Canarias a don Román Rodríguez Rodríguez.
Real Decreto 1260/1999, de 16 de julio, por el que se dispone el cese de don José Luis Puerta López-Cózar como Director del Departamento de Educación y Cultura de la Presidencia del Gobierno.
Acuerdo de 12 de julio de 1999, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial 1998/1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y la Comunidad Valenciana.
Acuerdo de 13 de julio de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial 1998/1999, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cantabria y Cataluña.
Corrección de errores del Acuerdo de 22 de junio de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo del Pleno de 13 de enero de 1999 sobre convocatoria de plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto para el año judicial 1999/2000.
Orden de 8 de julio de 1999 por la que se modifica el anexo de la Orden de 25 de junio de 1999, en la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puesto de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 12 de julio de 1999 por la que se resuelve convocatoria para la provisión por el sistema de «libre designación» de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Real Decreto 1261/1999, de 16 de julio, por el que se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo General de la Armada al Vicealmirante don Joaquín Pita da Veiga Jaúdenes.
Real Decreto 1262/1999, de 16 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Coronel don Juan Ignacio Cuartero Núñez.
Orden de 5 de julio de 1999 por la que se dispone el cese de don Juan Carlos Martín Martín como Delegado de Economía y Hacienda en Córdoba.
Resolución de 25 de junio de 1999, de la Entidad Publica Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se modifica la composición de los miembros de la Comisión Permanente de Selección de Personal.
Real Decreto 1263/1999, de 16 de julio, por el que se dispone el cese de don Tomás Marco Aragón como Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Orden de 5 de julio de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 11 de mayo de 1999.
Orden de 15 de julio de 1999 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 14 de junio de 1999.
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone el nombramiento de don Pascual Sarvise Mascaray, como Subdirector general de Control Económico y Servicios en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Real Decreto 1264/1999, de 16 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio Rodríguez de la Borbolla y Vázquez como Director general de Desarrollo Rural.
Corrección de erratas de la Resolución de 24 de junio de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante proceso específico de promoción interna en el Instituto Nacional de Empleo.
Real Decreto 1265/1999, de 16 de julio, por el que se nombra a don José Tomás Tenza Pérez Director general de Organización y Planificación Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud.
Orden de 9 de julio de 1999 por la que se corrigen errores en la Orden de 29 de junio de 1999 por la que se dispone el cese de don Jorge Tamayo Carmona como Subdirector general de Redes, Sistemas y Producción Meteorológica en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología.
Resolución de 21 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico.
Resolución de 24 de junio de 1999, de la Diputación Provincial de Cuenca, por la que se hace público el nombramiento de un Ingeniero técnico industrial.
Resolución de 30 de junio de 1999, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María del Carmen Chamorro Plaza Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Santos Galán Casado Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de «Ingeniería Química».
Resolución de 23 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Carlos Manuel da Costa Carballo Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación».
Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Vicente Cristóbal López Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filología Latina».
Resolución de 24 de junio de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría» a don José Antonio Malpica Velasco.
Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de «Didáctica y Organización Escolar» a don Mario Martín Bris.
Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Medicina», del Departamento de Medicina, a doña María Ángeles Castro Iglesias.
Resolución de 25 de junio de 1999, de la Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a don Francisco Javier Gómez Pérez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Física», adscrita al departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a don Francisco Irlés Mas Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.
Resolución de 28 de junio de 1999, de la Universidad «Miguel Hernández», por la que se nombra a don Jaime Javier Crespo Mira Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al departamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Juan Antonio Marín García Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Ana Llopis Reyna Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada». adscrita al departamento de Física Aplicada.
Resolución de 29 de junio de 1999, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña Blanca de Miguel Molina Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al departamento de Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Florentino Braña Vigil en el área de conocimiento que se menciona.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Santos Suárez Garnacho Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento que se menciona.
Resolución de 30 de junio de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Contemporánea» a don Rafael Zurita Aldeguer.
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de «Ingeniería Telemática» a don Bernardo Alarcos Alcázar.
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna», departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea a don Jacinto Juan Tarsicio de Vega Domínguez.
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra a doña María Inés Olaizola Nogales Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Derecho Penal».
Resolución de 5 de julio de 1999, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra a don Carlos Rodríguez Casal Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 7 de julio de 1999, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Eduardo Bustos Guadaño Catedrático de Universidad, área de conocimiento de «Lógica y Filosofía de la Ciencia».
Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Civil» a doña Esther Algarra Prats.
Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Pablo Martín Urbano.
Resolución de 8 de julio de 1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Miguel Ángel Ramos Ruiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid