Corrección de errores de la Orden de 20 de julio de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por la que se nombran Jueces a los aspirantes que han superado el curso teórico y práctico de selección desarrollado en la Escuela Judicial, correspondiente a las oposiciones a ingreso en la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 20 de noviembre de 1996.
Real Decreto 1442/1999, de 10 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Rafael Muñoz López-Carmona como Interventor general de la Administración del Estado.
Real Decreto 1443/1999, de 10 de septiembre, por el que se nombra a doña Alicia Díaz Zurro Interventora general de la Administración del Estado.
Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se dispone el cese de don Diego Such Pérez como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Orden de 27 de agosto de 1999 por la que se dispone el nombramiento de don Fernando Vicente Castelló Boronat, Consejero de Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma Valenciana, como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Resolución de 2 de septiembre de 1999, del Consejo Superior de Deportes, de cese del Subdirector general de Alta Competición.
Resolución de 20 de agosto de de 1999, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial Matarife interino.
Resolución de 20 de agosto de 1999, del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 24 de agosto de 1999, del Ayuntamiento de Sástago (Zaragoza), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Bosco García Archilla Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada II.
Resolución de 16 de agosto de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés Jiménez Losada Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada II.
Resolución de 23 de agosto de 1999, de la Universidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público el nombramiento de don José Ángel Blat Gimeno.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid