Real Decreto 3/2000, de 7 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos María de Lojendio y Pardo Manuel de Villena como embajador de España en Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.
Real Decreto 4/2000, de 7 de enero, por el que se designa a don José Luis Tapia Vicente, embajador de España en Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia de un funcionario nombrado por Resolución de 5 de abril de 1999.
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia de cuatro funcionarios nombrados por Resolución de 15 de febrero de 1999.
Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia de cinco funcionarios nombrados por Resolución de 5 de abril de 1999.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se corrige error en la Orden de 29 de julio, nombrando funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación.
Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Empleo).
Orden de 20 de diciembre de 1999 por la que se adjudican puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 22 de octubre de 1999.
Orden de 3 de diciembre de 1999, del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se modifica en ejecución de auto la de 25 de junio de 1999, por la que se otorgan destinos correspondientes al concurso de traslados de fecha 20 de octubre de 1998, por el que se ofertaban plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad vasca.
Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 8 de noviembre de 1999, conjunta de la Universidad "Rovira i Virgili" y del Instituto Catalán de la Salud, por la que se nombra a don José Callizo Tomás Profesor titular de Universidad, vinculado con la plaza de Jefe de Servicio.
Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa.
Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos, convocado por Resolución de 27 de septiembre de 1999.
Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Mercedes Fernández Serrano, Profesora titular, adscrita al área de conocimiento "Ingeniería Química".
Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento "Trabajo Social y Servicios Sociales", Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, a doña María de los Milagros Brezmes Nieto.
Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Antonio Carrillo de la Plata Profesor titular, adscrito al área de conocimiento "Matemática Aplicada".
Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Ana Isabel Elduque Palomo.
Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Jesús Mancebón Torrubia.
Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don José Antonio López Brugos, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento que se menciona.
Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de Escuela Universitaria en las áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Constanza del Río Álvaro.
Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María del Carmen Marcuello Servos.
Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Antonio Usón Sardaña.
Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a doña María Teresa Alonso Pérez y don Isaac José Tena Piazuelo.
Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María Ángeles de la Concha Muñoz Catedrática de Universidad, área de conocimiento "Filología Inglesa".
Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Julio César Tejedor Bielsa.
Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña María Teresa Piconto Novales.
Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña María Luisa Pérez Juliá Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento "Lingüística General".
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos de Universidad, Profesora titular de Universidad y Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 23 de diciembre de 1999, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco Juaristi Larrinaga, en el área de conocimiento "Ciencia Política y de la Administración".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid