Resolución de 10 de agosto de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona don Wladimiro Gutiérrez Álvarez, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 14 de agosto de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Córdoba don Adolfo Viguera Delgado, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Real Decreto 1605/2000, de 15 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Yago Ramón Fernández de Bobadilla y Bufalá.
Real Decreto 1606/2000, de 15 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Antonio Díaz Rojas.
Real Decreto 1607/2000, de 15 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Miguel Lens Astray.
Real Decreto 1608/2000, de 15 de septiembre, por el que se dispone el cese del Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Julio Antonio Blázquez García como Presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano.
Real Decreto 1609/2000, de 15 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la Sección Española del Comité Hispano-Norteamericano al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Manuel Calvo Freijomil.
Orden 432/38403/2000, de 7 de septiembre, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden 432/38404/2000, de 7 de septiembre, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Real Decreto 1610/2000, de 15 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Rafael Molina Petit como Presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria.
Real Decreto 1611/2000, de 15 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Juan Antonio Núñez Rodríguez como Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria.
Real Decreto 1612/2000, de 15 de septiembre, por el que se nombra Presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria a doña Matilde Asian González.
Real Decreto 1613/2000, de 15 de septiembre, por el que se nombra Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria a don Juan Antonio Núñez Rodríguez.
Resolución de 5 de septiembre 2000, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría, al Policía Alumno que ha superado el proceso selectivo reglamentariamente establecido.
Real Decreto 1614/2000, de 15 de septiembre, por el que se nombran miembros del Consejo Económico y Social, en calidad de expertos, a don José María Marín Correa y a don José B. Terceiro Lomba.
Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Delineantes Proyectistas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).
Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).
Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Secciones de Archivos y Bibliotecas).
Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.
Orden de 1 de septiembre de 2000 por la que se resuelve, de manera definitiva, convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Corrección de errores de la Orden de 28 de agosto de 2000 ("Boletín Oficial del Estado" de 7 de septiembre) por la que se resuelve parcialmente convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve parcialmente convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación, en las Consejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en las Misiones Diplomáticas de España.
Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 22 de junio de 2000, por la que se nombraba Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de "Expresión Gráfica", a don Ignacio Ferreito Prieto.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid