Acuerdo de 1 de diciembre de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Zulima Palmira Sánchez Sánchez Juez sustituta de los Juzgados de Salamanca (Salamanca).
Real Decreto 1956/2000, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Antonio Bordallo Huidobro como embajador de España en la República Democrática del Congo.
Real Decreto 1957/2000, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Antonio Bordallo Huidobro como embajador de España en la República del Congo.
Real Decreto 1958/2000, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Ignacio García-Valdecasas Fernández como embajador de España en la República del Paraguay.
Real Decreto 1959/2000, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Joaquín Pérez Gómez como embajador de España en la República Federal de Yugoslavia.
Real Decreto 1960/2000, de 1 de diciembre, por el que se designa a don José Antonio Bordallo Huidobro embajador de España en la República del Paraguay.
Real Decreto 1961/2000, de 1 de diciembre, por el que se designa a don Joaquín Pérez Gómez embajador representante permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Orden de 17 de noviembre de 2000 por la que se declara en situación de servicios especiales en la carrera fiscal a don Emilio Jesús Sánchez Ulled.
Real Decreto 1962/2000, de 1 de diciembre, por el que se promueve a los empleos de Comandante del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada y Comandante del Cuerpo General del Ejército del Aire a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias don Felipe de Borbón y Grecia.
Real Decreto 1963/2000, de 1 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra al Coronel don Francisco Manuel Álvarez Carballa.
Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se destina al General de Brigada de la Guardia Civil don José Manuel García Varela a la Subdirección General de Personal de la Guardia Civil (Madrid).
Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada de la Guardia Civil don Manuel Fuentes Cabrera para el mando de la 7.ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Cataluña (Barcelona).
Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se disponer el nombramiento del General de Brigada de la Guardia Civil don José Ignacio Laguna Aranda para el mando de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Guardia Civil (Madrid).
Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada de la Guardia Civil don Alejandro Miguel Gutiérrez para el mando de la Jefatura de Personal de la Guardia Civil (Madrid), cesando en el mando de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Guardia Civil (Madrid).
Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se dispone el nombramiento de don Víctor Olmo Barrios como Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental.
Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Antonio González García, como Jefe Superior de Policía de Murcia.
Orden de 19 de octubre de 2000 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes que tenían concedido aplazamiento legal para la realización de la fase de prácticas, seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 12 de marzo de 1998.
Orden de 19 de octubre de 2000 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 7 de abril de 1999.
Real Decreto 1964/2000, de 1 de diciembre, por el que se nombra Magistrado de enlace ante las correspondientes autoridades de la República Italiana a don Ignacio Peláez Marqués.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid