Resolución de 23 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Ávila a doña María Ángeles Ortega Rodríguez.
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Valladolid a don Jorge Llorente Cachorro.
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Zamora a don Jerónimo García Bermejo.
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en León a doña María Teresa Mata Sierra.
Orden INT/1405/2015, de 13 de julio, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden INT/969/2015, de 22 de mayo.
Orden FOM/1406/2015, de 2 de julio, por la que se publica el nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se dispone el cese del Presidente de la Junta Arbitral Nacional de Consumo.
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se designa Presidenta de la Junta Arbitral Nacional de Consumo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid