Orden de 5 de julio de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Vicedecano de la Facultad de Veterinaria de León don Isidro Izquierdo Carnero
Orden de 11 de julio de 1961 por la que se confirma en los cargos de Decano y Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo a los señores don Emiliano Díez Echarri y don Cristino Antonio Floriano Cumbreño.
Orden de 13 de julio de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago don Paulino Pedret Casado.
Orden de 13 de julio de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona don Santiago Alcobé Noguer
Orden de 14 de julio de 1961 por la que se nombra Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona a don José Ibarz Aznárez.
Orden de 17 de julio de 1961 por la que se nombra Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna a don Jesús Maynar Duplá.
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se nombra Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid a don Marcelo Jorissen Breacke.
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se nombra para el cargo de Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna a don José Luis Varela Iglesias.
Orden de 22 de julio de 1961 por la que se nombra a don Fernando Garrido Falla Catedrático de la Universidad de Madrid.
Orden de 22 de julio de 1961 por la que se cesa en la situación de excedencia especial el Catedrático don José Gay Prieto.
Orden de 24 de julio de 1961 por la que se confirma en los cargos de Decano y Vicedecano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. correspondiente a la Universidad de Sevilla, a don Gumerdindo Aparicio Sánchez y don Diego Jordano Barea.
Orden de 24 de julio de 1961 por la que se nombra a don José Gómez Orbaneja Catedrático de la Universidad de Madrid.
Orden de 28 de julio de 1961 por la que se nombra Subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid a don Antonio Canseco Medel.
Orden de 28 de julio de 1961 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático de la Universidad de Zaragoza a don José Javier Etayo Miqueo.
Orden de 28 de julio de 1961 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático de la Universidad de Barcelona a don José Vaquer Timoner.
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático de la Universidad de Barcelona a don Francisco de Asís Sales Vallés
Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se nombra en virtud de oposición, Catedrático numerario de la Universidad de La Laguna a don Francisco de Asís Sancho Rebullida.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se concede la excedencia voluntaria en su cargo a don Efrén Cires Suárez, Catedrático numerario de «Contabilidad» de la Escuela de Comercio de Gijón.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se nombra, en virtud de concurso previo de traslado Catedrático numerario de «Francés» de la Escuela de Comercio de Almería a don Antonio López Ruiz.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se nombra, en virtud de concurso previo de traslado Catedrático numerario de «Matemáticas comerciales» de la Escuela de Comercio de Valladolid a don José Minguez Martín.
Resolución del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor adjunto de «Análisis matemático», 3º, vacante en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, por la que se cita a los aspirantes al mismo para efectuar las pruebas correspondientes.
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se reconoce oficialmente la Escuela Departamental de la especialidad de «Fisioterapia», aneja a la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Facultad de Medicina de Valencia.
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se reconoce oficialmente la Escuela de Enseñanzas de la especialización de «Fisioterapia» para Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos, de la Sección Femenina de Barcelona.
Orden de 7 de julio de 1961 por la que se reconoce oficialmente la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos del Seguro Obligatorio de Enfermedad en Palma de Mallorca.
Orden de 8 de julio de 1961 por la que se reconoce oficialmente la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos «Santa Teresa de Jesús», de Barcelona.
Orden de 28 de julio de 1961 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Marcelina Rodríguez del Pozo.
Resolución de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas por la que se hace público han sido aprobadas obras de saneamiento y reparación del Archivo de Indias de Sevilla.
Resolución de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas por la que se hace público han sido aprobadas obras de saneamiento en la Casa de la Cultura de Tarragona.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter provisional, del Centro de enseñanza primaria no estatal denominado «Colegio Fuentes», de Madrid.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter provisional, del Centro de enseñanza primaria no estatal denominado «Colegio Generalife», de Madrid.
Resolución de la Obra Sindical de Formación Profesional por la que se convoca a concurso público de méritos la adjudicación de 226 becas para seguir un curso de Formación Profesional Acelerada en el Centro número 3 de Jaén.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid