Orden de 3 de agosto de 1961 por la que se asciende al Estadístico facultativo don Francisco Oliva Santos
Orden de 3 de agosto de 1961 por la que se jubila al Estadístico facultativo, Jefe de primera, Jefe Superior de Administración Civil, don Rafael Pérez-Alcalde Sánchez-Pinedo.
Orden de 4 de agosto de 1961 por la que se concede el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, con la situación de «Reemplazo Voluntario», al personal del Ejército de Tierra que se indica.
Orden de 4 de agosto de 1961 por la que se concede la situación de «Reemplazo voluntario» en la Agrupación Militar para Servicios Civiles, al personal que se menciona.
Orden de 4 de agosto de 1961 por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las bajas ocurridas en el Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles durante el segundo trimestre del corriente año.
Decreto 1839/1961, de 12 de agosto, por el que se nombra Capitán General de la Quinta Región Militar al Teniente General don Luis Zanón Aldalur.
Orden de 15 de julio de 1961 por la que se da de baja en el régimen de la dedicación exclusiva al Catedrático de Universidad don Enrique Martín Guzmán.
Orden de 19 de julio de 1961 por la que se dispone cese en el cargo de Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna don Juan Alvarez Delgado.
Orden de 26 de julio de 1961 por la que se confirma en el cargo de Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca a don Fernando Cuadrado Cabezón.
Resolución de la Subsecretaría por la que se jubila al Portero de los Ministerios Civiles Eduardo Colis Rubio.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral por la que se nombra Capataz del Campo de prácticas agrícolas del Centro de Enseñanza Media y Profesional de Latín a don José Madriñán Lalin
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se concede la excedencia voluntaria a don José Millán Urdiales Campos Profesor especial de «Francés» de las Escuelas del Magisterio de Tarragona.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria en el concurso de traslado entre Profesores numerarios de «Matemáticas» de Escuelas del Magisterio
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se nombran, en virtud de concursos de traslado, Profesores numerarios de «Filosofía» de varias Escuelas del Magisterio.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se nombran Profesores numerarios de «Física y Química» de varias Escuelas del Magisterio en virtud de concurso de traslado.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria en el concurso de traslado de Profesores numerarios de «Lengua y Literatura Española» de Escuelas del Magisterio.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Primaria por la que se accede a la permuta solicitada por doña Luisa Vallés Ferrer y doña María de los Angeles Bueno Martínez, Profesoras especiales de «Francés» de Escuelas del Magisterio.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que se verifica corrida de escalas en el Profesorado adjunto de Escuelas del Magisterio.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se concede la excedencia voluntaria en el cargo de Catedrático numerario de Escuelas de Comercio a don Eugenio Rivas Vázquez
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas por la que se verifica corrida de escalas en el Escalafón general de Auxiliares numerarios de Escuelas de Comercio
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se concede la situación de excedencia voluntaria al Catedrático de Universidad don Federico Udina Martorell.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Universitaria por la que se jubila a don Valentín Andrés Alvarez Alvarez, Catedrático de la Universidad de Madrid.
Orden de 5 de agosto de 1961 por la que se nombran Jefes de Negociado de tercera clase del Cuerpo Técnico de Administración Civil de este Departamento a los opositores que se citan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid