Contingut no disponible en valencià
Orden de 16 de noviembre de 1961 sobre prórroga voluntaria de las Obligaciones del Tesoro, emitidas por Decreto de 9 de noviembre de 1956, que vencen el día 4 de diciembre de 1961.
Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que se deroga la de 31 de enero de 1941 («Boletín Oficial del Estado» del 2 de febrero) y se declara libre el comercio y la dispensación de la papaverina y sus sales.
Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que queda suprimida la «Zona 3ª» a que se refieren los artículos 33 y 34 de la Orden de 15 de noviembre de 1947, que aprobó la Reglamentación Nacional de Trabajo para las Industrias de Elaboración de Bebidas Carbónicas y Jarabes.
Orden de 10 de noviembre de 1961 por la que se modifica la distribución de zonas, a efectos de fijación de salarios, de la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Empresas de Radiocomunicación.
Orden de 10 de noviembre de 1961 por la que se modifica la distribución de zonas que, a efectos de fijación de salarios, contienen las normas sobre clasificación y régimen económico del personal que presta sus servicios a bordo de embarcaciones de tráfico interior de puertos.
Orden de 13 de noviembre de 1961 por la que se suprime la zona tercera a que se refieren los artículos 28 (zonas) y 29 (salarios) de la Orden de 23 de febrero de 1948, que aprobó la Reglamentación Nacional de Trabajo en las industrias de Torrefactores de cafés y sus sucedáneos.
Orden de 1 de agosto de 1961 por la que se modifican los artículos 38, 39 y 40 del Reglamento del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, de 15 de marzo de 1927.
Orden de 11 de noviembre de 1961 por la que se concede la situación de «Reemplazo Voluntario» en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles al personal que se cita.
Decreto 2177/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Juan Manuel Adriaenséns y García-Vidal, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2178/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José Rives López, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2179/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José Miguel Ruiz Morales, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2180/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Ramón Sedó Gómez, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2181/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Santiago Argüelles Armada, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2182/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Jorge Spottorno y Manrique de Lara, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2183/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José María de Garay y Garay, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2184/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Luis de Viñals y de Font, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2185/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Rafael Morales Hernández, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2186/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José Manuel Aniel-Quiroga y Redondo, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2187/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Jaime Alba Delibes, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2188/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Manuel Oños de Plandolit, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2189/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Miguel María de Lojendio Irure, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2190/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Juan Serrat y Valera, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2191/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Eduardo Casuso y Gandarillas, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.
Decreto 2192/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Emilio Beladíez Navarro, Consejero de Embajada.
Decreto 2193/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Rafael Ferrer Sagreras, Consejero de Embajada.
Decreto 2194/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Emilio Pan de Soraluce y Olmos, Consejero de Embajada.
Decreto 2195/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José Pérez del Arco y Rodríguez, Consejero de Embajada.
Decreto 2196/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Eduardo de Laiglesia y González, Consejero de Embajada.
Decreto 2197/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José María Trias de Bes y Borrás, Consejero de Embajada.
Decreto 2198/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Víctor Aranegui y Coll, Consejero de Embajada.
Decreto 2199/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Emilio Garrigues y Diaz-Cañabate, Consejero de Embajada.
Decreto 2200/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Manuel Alabart Miranda, Consejero de Embajada.
Decreto 2201/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Manuel de la Calzada Herranz, Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, Consejero de Embajada.
Decreto 2202/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes, Consejero de Embajada.
Decreto 2203/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Angel Sagaz Zubelzu, Consejero de Embajada.
Decreto 2204/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José Noeli y Blanco-Recio. Consejero de Embajada.
Decreto 2205/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José Ramón Sobredo y Rioboo, Consejero de Embajada.
Decreto 2206/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a doña Margarita Salaverría y Galarraga, Consejero de Embajada.
Decreto 2207/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José Luis Pérez-Flórez-Estrada y Ayala, Consejero de Embajada.
Decreto 2208/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Juan de Tornos Espelius, Consejero de Embajada.
Decreto 2209/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Joaquín Juste Cestino, Consejero de Embajada.
Decreto 2210/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Salvador García de Pruneda y Ledesma, Consejero de Embajada.
Decreto 2211/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Ramón García Trelles y Domínguez, Consejero de Embajada.
Decreto 2212/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Luis Villalba Olaizola, Consejero de Embajada.
Decreto 2213/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Ricardo Giménez Arnáu y Gran, Consejero de Embajada.
Decreto 2214/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Carlos de Goyaneche y Silvela, Marqués de Balbuena, Consejero de Embajada.
Decreto 2215/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don José Luis Los Arcos y Elio, Consejero de Embajada.
Decreto 2216/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Santiago Sangro y Torres, Consejero de Embajada.
Decreto 2217/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Carlos Gámir Prieto, Consejero de Embajada.
Decreto 2218/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Ernesto La Orden Miracle, Consejero de Embajada.
Decreto 2219/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Fernando Rodríguez-Porrero y de Chávarri. Consejero de Embajada.
Decreto 2220/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Antonio Izquierdo Yanes, Consejero de Embajada.
Decreto 2221/1961, de 26 de octubre, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Francisco Javier Elorza y Echániz, Marqués de Nerva. Consejero de Embajada.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se promueve a don Antonio Matos de la Fuente a la primera categoría del Cuerpo de Oficiales Habilitados de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se destina para servir la vacante del Juzgado Comarcal de Fernán Núñez a don Eusebio González Osuna, Oficial Habilitado de la Justicia Municipal, en situación de excedencia voluntaria.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se declara en situación de excedencia voluntaria a don José Serra Duocastella, Agente de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se jubila a don Vicente Romero Pardo, Agente de la Justicia Municipal.
Resolución de la Dirección General de Prisiones por la que se prorroga la edad para la jubilación a don Julio Zaratiegui Trevilla.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el pase a situación de retirado de los Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que se citan.
Decreto 2222/1961, de 2 de noviembre, por el que se nombra Director general de Enseñanzas Técnicas a don Pío García-Escudero y Fernández Urrutia.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral en el concurso de traslado para el Profesorado de Centros de Enseñanza Media y Profesional en las disciplinas de Formación Manual y Maestros de Taller y Dibujo.
Resolución de la Subsecretaría por la que se jubila a don Francisco González Ramón como Jefe superior de Administración Civil del Cuerpo Técnico-Administrativo de este Ministerio.
Resolución de la Subsecretaría por la que se readmite al servicio activo del Estado al Oficial de primera clase don Agustín Montero Fernández, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria.
Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que se disponen diversos nombramientos de Auxiliares del Cuerpo General Administrativo de este Departamento.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se hace público el programa de temas para la práctica del primero y segundo ejercicios de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Justicia Municipal.
Resolución del Tribunal de oposición a plazas de Jefe de Administración Civil de tercera clase del Cuerpo Especial de Prisiones, convocada por Orden ministerial de 28 de julio de 1961 por la que se publica la relación de opositores en el orden que han de actuar en los ejercicios y se señala lugar, día y hora de comienzo de los mismos.
Resolución del Tribunal calificador de la oposición restringida entre Corredores colegiados de Comercio para cubrir una vacante en la plaza mercantil de San Sebastián, por la que se señalan la fecha y lugar en que han de celebrarse el sorteo de los opositores y la primera parte del ejercicio de dicha oposición.
Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se hace pública la relación de opositores admitidos a la oposición libre de Practicantes titulares convocada por Orden de 13 de junio de 1961.
Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de una plaza de Secretario de Dirección de la Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax.
Orden de 6 de noviembre de 1961 por la que se hace pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones restringidas para la Escala General Administrativa (Rama Auxiliar).
Resolución de la Diputación Provincial de León por la que se anuncia concurso para el nombramiento de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado en la zona de Ponferrada.
Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que se hacen públicas las bases para regular el concurso para la provisión de la zona de recaudaciones e impuestos del Estado de la capital y su partido.
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza referente a la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial Administrativo.
Orden de 2 de noviembre de 1961 por la que se concede la cruz a la Constancia en el Servicio, en sus tres categorías, al Sargento del Cuerpo de Policía de Ifni don José Bernardino Jiménez.
Orden de 3 de noviembre de 1961 por la que se dispone la aprobación del prototipo de contador de gas denominado «Gallus 2 TR», tipo seco.
Resolución de la Jefatura de Propiedades Militares de Málaga por la que se anuncia pública subasta en segunda convocatoria con objeto de proceder a la venta de los solares del camino de Antequera de esta plaza, conocido por «Gamarra».
Resolución de la Junta Central de Acuartelamiento de la Capitanía General de Baleares por la que se anuncia la venta en pública subasta del Cuartel de San Pedro, situado en Palma de Mallorca.
Resolución de la Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones referente a la subasta urgente para la adquisición de artículos de vestuario.
Resolución de la Junta Económica del Parque Central de Sanidad Militar por la que se anuncia subasta para la adquisición de diverso material antiatómico.
Resolución de la Junta Económica de la Fábrica Nacional de Valladolid por la que se anuncia subasta para la adquisición de carbón galleta de hulla.
Resolución de la Junta Regional de Adquisiciones y Enajenaciones de la Capitanía General de Canarias por la que se anuncia subasta urgente para efectuar las adquisiciones que se citan.
Orden de 19 de octubre de 1961 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo en pleito contencioso-administrativo promovido por don Jorge Torner Vivanco.
Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por el Tribunal Supremo en el pleito promovido por «Motor Ibérica, S. A.»
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se convoca subasta pública para adjudicar las obras para consolidar la cimentación del edificio propiedad del Estado que ocupa la Delegación del edificio propiedad del estado que ocupa la Delegación de Hacienda de Cuenca.
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado por la que se convoca subasta pública para adjudicar las obras de reforma total de los locales que ocupa la Caja General de Depósitos en el edificio antiguo del Ministerio de Hacienda, en Madrid.
Resolución de la Dirección General de Tributos Especiales por la que se hace público haber sido autorizada la celebración de una tómbola de caridad en Buasain (Guipúzcoa).
Resolución de la Dirección General de Tributos Especiales por la que se rectifica la que fué autorizada al Reverendo Padre Fray José Martí Mayor para celebrar una rifa en combinación con la Lotería Nacional.
Resolución del Tribunal de Contrabando y Defraudación de Madrid por la que se hace público el fallo que se cita.
Resolución del Tribunal de Contrabando y Defraudación de Pontevedra por la que se hace público el fallo que se cita.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Guadalajara por la que se anuncia subasta para contratar la ejecución de las obras de regadíos de Cendejas de Enmedio.
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Valladolid referente a la subasta de las obras que se citan.
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se otorga a don José Luis Domínguez Gutiérrez la concesión de un aprovechamiento de 22,22 litros por segundo de aguas derivadas del río Guadalimar, para el riego de 40-21-60 hectáreas de una finca de su propiedad, en término municipal de Ubeda (Jaén).
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace público que ha sido otorgada a la Entidad «Revalorización de Grasas y Aceites, S. A. (REGRASA), la concesión de un aprovechamiento de aguas del río Brazemar, en término municipal de Castro-Urdiales (Santander), con destino a usos industriales.
Resolución de la Dirección de Explotación de Ferrocarriles por el Estado por la que se anuncia concurso para contratar la ejecución de las obras comprendidas en el «Proyecto de renovación de vía del ferrocarril de Cartagena a Los Blancos».
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se anuncia subasta de las obras de «Acondicionamiento y mejora de los cauces de la zona regable complemento del de ampliación de la mejora de riegos de la villa de Valbona (Teruel)».
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se anuncia subasta de las obras de «Balizamiento kilometrado y protección del camino de servicio del pantano de Sichar (Castellón), trozo primero, perfiles 0 al 114». (Derecho de tanteo concedido por Orden ministerial de 2 de julio de 1947 a la Junta de Aguas de La Plana).
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se anuncia subasta de las obras de «Encauzamiento de la desembocadura del arroyo del Sastre, en el río Guadalmedina (Málaga)».
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Burgos relativa al expediente de expropiación forzosa de bienes inmuebles, con motivo de las obras de los accesos a Miranda de Ebro y carreteras que de ésta parten.
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Burgos por la que se declara la necesidad de ocupación de los bienes inmuebles afectados por las obras para la supresión de la travesía por Rubena (Burgos) entre los puntos kilométricos 251.370 y 253.010 de la carretera nacional CN-1 de Madrid-Irún.
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Oviedo por la que se declara la necesidad de ocupación de las fincas que se citan.
Resolución de la Junta de Obras y Servicios del Puerto y Ría de Avilés por la que se señalan lugar, fecha y hora para la celebración del sorteo de obligaciones del Empréstito de esta Corporación.
Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación para la Expropiación de los Saltos de Belesar y los Peares referente al expediente de expropiación forzosa para ocupación de fincas en el término municipal de Puertomarín (Lugo) para construcción de la variante de la carretera de Puertomarín a Puebla de San Julián, con motivo del embalse del Salto de Belesar.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro referente al expediente de expropiación con motivo de las obras de construcción de la acequia de Navarra en término municipal de Mélida (Navarra).
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se aprueba un proyecto de obras en la iglesia parroquial de Fontiveros (Avila), monumento nacional.
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se aprueba un proyecto de obras en la Puerta de Peñaranda, en las Murallas de Madrigal de las Altas Torres (Avila).
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se aprueba un proyecto de obras en la torre de la iglesia de San Nicolás, en Madrigal de las Altas Torres (Avila), monumento nacional.
Orden de 31 de julio de 1961 por la que se aprueba un proyecto de obras en la iglesia de La Lugareja, en Arévalo (Avila), monumento nacional.
Resoluciones de la Junta Provincial de Construcciones Escolares de Pontevedra por las que se anuncian subastas para contratar las obras que se citan.
Orden de 31 de octubre de 1961 por la que se inscribe en el Registro Oficial a las Cooperativas que se mencionan.
Orden de 10 de noviembre de 1961 por la que se inscribe en el Registro Oficial a las Cooperativas que se citan.
Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se reservan provisionalmente a favor del Estado los yacimientos de toda clase de sustancias, excluídos los hidrocarburos fluidos y las rocas bituminosas, en una zona denominada «Córdoba Séptima», del término municipal de Cardeña, de la provincia de Córdoba.
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la línea eléctrica que se cita.
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se autoriza a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la instalación de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita.
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA), la instalación de la línea eléctrica que se cita.
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se autoriza a la «Empresa Nacional de Electricidad, S. A.», la legalización de ampliación de la subestación transformadora que se cita.
Orden de 7 de noviembre de 1961 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de La Puerta de Segura, provincia de Jaén.
Orden de 7 de noviembre de 1961 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Castrejón de la Peña, provincia de Palencia.
Resolución del Servicio Nacional del Trigo por la que se anuncia concurso para el suministro de 750 carretillas de tipo harinero.
Resolución de la Junta Económica de la Dirección General de Industria y Material por la que se anuncia subasta urgente para la adquisición de diverso material.
Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de Obras de Aeropuertos por la que se convoca concurso público para la contratación de la obra del proyecto titulado «Aeropuerto de Las Palmas-Gando.-Edificaciones.-Parque de Salvamento y Servicios».
Orden de 3 de noviembre de 1961 por la que se autoriza la instalación de viveros flotantes de mejillones.
Orden de 8 de noviembre de 1961 por la que se autoriza a la «Sociedad Española de Actividades Submarinas, S. L.» para dedicarse a la pesca del «coral» en el litoral de la Provincia Marítima de Ceuta.
Orden de 9 de noviembre de 1961 por la que se autoriza a don Cristóbal Mora Monjó, de Palma de Mallorca, la admisión temporal de 20.000 pares de cambrillones para calzado y 10.000 pares de pisos de suela para su transformación en 10.000 pares de zapatos con cambrillones y piso de suela y 10.000 pares con cambrillones solamente.
Resolución de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes por la que se anuncia subasta de camiones con remolque y a continuación otra de chatarra y lonas cubrecargas.
Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que se anuncia subasta de las obras de urbanización de los polígonos «La Colonia» y «El Calvario», de la Línea de la Concepción y Algeciras (provincia de Cádiz).
Cambios de cierre.
Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que se convoca concurso para la concesión de aprovechamientos agrícolas en el polígono de Aranda de Duero (Burgos).
Resolución de la Gerencia de Urbanización por la que se anuncia subasta de las obras de urbanización del polígono «Santa Ana», sito en Avila.
Resolución de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura por la que se convoca concurso-subasta para adjudicar las obras de construcción de treinta y cuatro viviendas tipo social y urbanización en Ladrillar (Cáceres).
Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona por la que se anuncia pública subasta de las obras de saneamiento y afirmado de la travesía por San Juan Despí, del camino vecinal de Cornellá a San Feliu.
Resolución de la Diputación Provincial de Madrid por la que se convoca subasta para la ejecución de las obras de ampliación del cementerio municipal en Pozuelo de Alarcón.
Resolución del Ayuntamiento de Manlléu por la que se anuncia subasta para contratar las obras de urbanización de las calles de Alta Cortada y Mosén Guardiet, de la Bajada de la Fidela y de la plaza de España.
Resolución del Ayuntamiento de Soria por la que se anuncia subasta para la enajenación de los aprovechamientos forestales que se citan.
Resolución del Ayuntamiento de Talayuelas (Cuenca) por la que se anuncia subasta de los aprovechamientos maderables que se citan.
Resolución del Ayuntamiento de San Vicente dels Horts (Barcelona) referente a la subasta para la ejecución de las obras de construcción de doce Escuelas de enseñanza primaria.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Subastas y concursos de obras y servicios
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid