Orden de 2 de noviembre de 1966 por la que se nombra funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Navales a los aspirantes aprobados en el concurso-oposición convocado por Orden de 14 de octubre de 1965.
Orden de 10 de noviembre de 1966 por la que se dispone el cese como Vicepresidente y Director general adjunto de la Junta de Energía Nuclear de don Armando Durán Miranda.
Orden de 10 de noviembre de 1966 por la que se nombra Director del Instituto de Estudios Nucleares a don Armando Durán Miranda.
Decreto 2900/1966, de 10 de noviembre, sobre concesión del beneficio de expropiación forzosa y declaración de urgente ocupación de terrenos para el tendido de un gaseoducto autorizado a «Butano, S.A.».
Decreto 2901/1966, de 10 de noviembre, por el que se rectifica el asimismo Decreto número 1038/1966, de 7 de abril, en referencia a la enumeración de las parcelas, que otorgó el derecho a acogerse a los beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa a la Empresa «Ingermán, S.A.», y se concede la urgente ocupación de las mismas (Guipúzcoa).
Decreto 2902/1966, de 10 de noviembre, por el que se autoriza al Servicio Militar de Construcciones a realizar las obras para la construcción del «Edificio para Contador de Cuerpo Entero de la División de Medicina y Protección» por su carácter de interés nacional, de conformidad con el artículo tercero de la Ley de 2 de marzo de 1943.
Decreto 2903/1966, de 10 de noviembre, por el que se autoriza al Servicio Militar de Construcciones a realizar las obras de «Reformas en el edificio de la División de Física para la instalación del reactor Coral-I», por su carácter de interés nacional, de conformidad con el artículo tercero de la Ley de 2 de marzo de 1943.
Decreto 2904/1966, de 10 de noviembre, por el que se autoriza al Servicio Militar de Construcciones a realizar la obra de «Ampliación del edificio de la División de Inganiería», por su carácter de interés nacional, de conformidad con la el artículo tercero de la Ley de 2 de marzo de 1943.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid