Orden de 15 de noviembre de 1966 por la que se nombran en virtud de oposición Estadísticos Técnicos.
Orden de 16 de noviembre de 1966 por la que se concede el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles, con la situación de «Reemplazo Voluntario», al Subteniente del Cuerpo de la Guardia Civil don Manuel Rodríguez González-Gutiérrez.
Decreto 2882/1966, de 28 de octubre, por el que se promueve al empleo de Inspector Médico de segunda clase al Coronel Médico don Guillermo Hinojar Escudero, nombrándole Jefe de los Servicios de Sanidad de la Sexta Región Militar.
Decreto 2883/1966, de 28 de octubre, por el que se promueve al empleo de Intendente del Ejército al Coronel de Intendencia don Ricardo Miranda Martín, nombrándole Jefe de los Servicios de Intendencia de Canarias.
Decreto 2884/1966, de 28 de octubre, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Intendencia de la tercera Región Militar al Intendente de Ejército don José Medina López.
Decreto 2885/1966, de 28 de octubre, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Sanidad de la tercera Región Militar al Inspetor Médico de segunda clase don Juan Jiménez Torres.
Decreto 2886/1966, de 28 de octubre, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Sanidad de Canarias al Inspector Médico de segunda clase don Fernando López Tomasety.
Decreto 2887/1966, de 14 de noviembre, por el que se dispone que el Teniente General don Carlos Asensio Cabanillas pase a la situación de reserva.
Decreto 2888/1966, de 15 de noviembre, por el que se dispone que el General de División don Carlos Parallé de Vicente pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 2889/1966, de 21 de noviembre, por el que se dispone que el Teniente General don Arturo Roldán Lafuente pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo».
Decreto 2890/1966, de 10 de noviembre, por el que se dispone cese don José Fernández-Arroyo y Caro, Abogado del Estado en situación de jubilado, como Vocal del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por la que se dispone el retiro del Policía del Cuerpo de Policía Armada don Mariano Poderes Paris.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria en el concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo de Inspección Médico Escolar.
Orden de 2 de noviembre de 1966 por la que se nombra funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Navales a los aspirantes aprobados en el concurso-oposición convocado por Orden de 14 de octubre de 1965.
Orden de 10 de noviembre de 1966 por la que se dispone el cese como Vicepresidente y Director general adjunto de la Junta de Energía Nuclear de don Armando Durán Miranda.
Orden de 10 de noviembre de 1966 por la que se nombra Director del Instituto de Estudios Nucleares a don Armando Durán Miranda.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid