Orden de 22 de noviembre de 1978 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel de Infantería don Policarpo Royo Rubio.
Orden de 22 de noviembre de 1978 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Comandante de Artillería don Constantino Ochando González.
Orden de 23 de noviembre de 1978 por la que se concede el reingreso al servicio activo en el Cuerpo de Jueces de Distrito a don Ernesto de la Rocha García.
Real Decreto 2790/1978, de 1 de diciembre, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire, al General de División del mismo Ejército, don Emiliano Barañano Martínez.
Real Decreto 2791/1978, de 1 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire, al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Abundio Cesteros García.
Real Decreto 2792/1978, de 1 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Aire, al Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire, don Juan Luis Fernández de Mesa Montijano.
Real Decreto 2793/1978, de 1 de diciembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel de dicha Arma y Escala, don Antonio García-Fontecha Mato.
Real Decreto 2794/1978, de 1 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire al Teniente General del Estado Mayor General del mismo Ejército, don Juan Retuerto Martín.
Real Decreto 2795/1978, de 1 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo de Combate y de la Primera Región Aérea, al Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire, don José Ramón Gavilán Ponce de León.
Real Decreto 2796/1978, de 1 de diciembre, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo de Canarias y de su Zona Aérea, al General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire, don Emilio García-Conde Ceñal.
Resolución de la Jefatura Superior de Personal del Ejército por la que se hace público los destinos de los funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores, nombrados como tales por Resolución de fecha 26 de mayo de 1978.
Orden de 10 de noviembre de 1978 por la que se concede ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil a dos matronas.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se nombran Secretarios de Administración Local de segunda categoría, con carácter interino, para las plazas que se citan.
Resolución de la Dirección General de Administración Local por la que se otorgan nombramientos interinos de Secretarios de Administración Local de tercera categoría para las plazas que se citan.
Real Decreto 2797/1978, de 27 de octubre, por el que don Pablo Sanz Pedrero cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad de Santiago.
Real Decreto 2798/1978, de 27 de octubre, por el que don Narciso Luis Murillo Ferrol cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza.
Corrección de errores de la Orden de 30 de octubre de 1978 por la que se nombran Profesores adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Matemáticas de las operaciones financieras» (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), a los señores que se citan, en virtud de concurso-oposición libre.
Orden de 15 de noviembre de 1978 por la que se dispone el cese de don Félix Arévalo Sancho como Subdirector general de Comercialización Turística.
Orden de 15 de noviembre de 1978 por la que se nombra Subdirector general de Comercialización Turística a don Juan Ignacio Vasallo Tomé.
Corrección de errores de la Resolución de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional por la que se adjudican destinos provisionales a los funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos y Especialistas.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid